3. juniRegnskap for 2024 offentligjortMICHAEL SKOV 7 ApSMICHAEL SKOV 7 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2023 til 28. februar. Michael Skov er medlem af ledelsen.Se mere
7. maiRegnskap for 2024 offentligjortLOUIS NIELSEN KØBMAGERGADE ApSLOUIS NIELSEN KØBMAGERGADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2023 til 28. februar. Michael Skov er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 786.523 MICHAEL SKOV 7 ApSMICHAEL SKOV 7 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2022 til 28. februar. Michael Skov er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.LOUIS NIELSEN KØBMAGERGADE ApSLOUIS NIELSEN KØBMAGERGADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2022 til 28. februar. Michael Skov er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2023 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Mads Nygaard indtrådt i direktionen hos Louis Nielsen Fisketorvet ApS i stedet for Kristian Meedom Hammer og Michael Skov (kilde: Les artikkel
1. mars 2023Michael Skov forlater ledelsenLOUIS NIELSEN FISKETORVET ApSMichael Skov forlater ledelsen for LOUIS NIELSEN FISKETORVET ApS etter en periode på 6 år.Se mere
3. juni 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.MICHAEL SKOV 7 ApSMICHAEL SKOV 7 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2021 til 28. februar. Michael Skov er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 1,5 mio.LOUIS NIELSEN KØBMAGERGADE ApSLOUIS NIELSEN KØBMAGERGADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2021 til 28. februar. Michael Skov er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 816.257 LOUIS NIELSEN FISKETORVET ApSLOUIS NIELSEN FISKETORVET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2021 til 28. februar. Michael Skov er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2021Kristian Meedom Hammer blir med i ledelsenLOUIS NIELSEN FISKETORVET ApSKristian Meedom Hammer blir med i ledelsen for LOUIS NIELSEN FISKETORVET ApS. Michael Skov er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2021Kristian Meedom Hammer blir med i ledelsenLOUIS NIELSEN KØBMAGERGADE ApSKristian Meedom Hammer blir med i ledelsen for LOUIS NIELSEN KØBMAGERGADE ApS. Michael Skov er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Karwan Akrawi blir med i ledelsenVinum Historia ApSKarwan Akrawi erstatter Michael Skov i ledelsen for Vinum Historia ApS etter en periode på 2 år.Se mere
14. november 2021Endring i eierkretsenVinum Historia ApSMichael Skov er ikke lenger registrert som reell eier av Vinum Historia ApS.Se mere
15. juli 2021Underskudd på DKK 468.206 Vinum Historia ApSVinum Historia ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. april 2020 til 31. mai. Michael Skov er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2021Overskudd på DKK 327.924 MICHAEL SKOV 7 ApSMICHAEL SKOV 7 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2020 til 28. februar. Michael Skov er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2021AdresseendringMICHAEL SKOV 7 ApSMICHAEL SKOV 7 ApS flytter til ny adresse i København S. Michael Skov er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.LOUIS NIELSEN KØBMAGERGADE ApSLOUIS NIELSEN KØBMAGERGADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2020 til 28. februar. Michael Skov er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2021Overskudd på DKK 406.437 LOUIS NIELSEN FISKETORVET ApSLOUIS NIELSEN FISKETORVET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2020 til 28. februar. Michael Skov er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.MICHAEL SKOV 7 ApSTidligere bransje: Uoplyst. Michael Skov er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2020Regnskap for 2020 offentligjortMICHAEL SKOV 7 ApSMICHAEL SKOV 7 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2019 til 28. februar. Michael Skov er medlem af ledelsen.Se mere