23. maiUnderskudd på DKK 258.327 Mito Byg ApSMito Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Toft Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. maiOverskudd på DKK 31.789 Skive Savværk ApSSkive Savværk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Toft Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. maiOverskudd på DKK 187.781 Mito Holding ApSMito Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Toft Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. aprilAdresseendringMito Byg ApSMito Byg ApS flytter til ny adresse i Skive. Michael Toft Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars · voresbyskive.dkNye virksomheder i Skive i sidste månedMMJ TELK Ejendomme ApS tilhører branchen Anden udlejning af boliger og er ejet af Lone Nielsen, Michael Toft Nielsen, Jonas Søgaard Jensen, Morten Kromand Christensen, Karsten Tscherning Nielsen, Emil Kusk Tscherning Nielsen og Tobias Kusk Tscherning Nielsen. Les artikkel
27. februarStiftelseMMJ Invest, Skive ApSMMJ Invest, Skive ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Toft Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februarStiftelseMMJ Gruppen ApSMMJ Gruppen ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Toft Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. februarStiftelseMMJ TELK Ejendomme ApSMMJ TELK Ejendomme ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Michael Toft Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023Nye navn i ledelsenMito Byg ApS2 nye personer i ledelsen for Mito Byg ApS. Michael Toft Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023Endring i eierkretsenMito Byg ApSMichael Toft Nielsen reduserer sitt reelle eierskap av Mito Byg ApS.Se mere
9. mai 2023Overskudd på DKK 146.901 Mito Byg ApSMito Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Toft Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2023Overskudd på DKK 12.870 Skive Savværk ApSSkive Savværk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Toft Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2023Underskudd på DKK 3.511 Mito Holding ApSMito Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Toft Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. februar 2023AdresseendringMito Byg ApSMito Byg ApS flytter til ny adresse i Skive. Michael Toft Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 16.511 Skive Savværk ApSSkive Savværk ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. mars 2021 til 31. desember 2021. Michael Toft Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2022Overskudd på DKK 0 Mito Holding ApSMito Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. februar 2021 til 31. desember 2021. Michael Toft Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. april 2022Overskudd på DKK 36.168 Mito Byg ApSMito Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Toft Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2021 · Skive FolkebladSkive har fået et nyt savværk: Michael og Jakob vil producere plankemøblerJa, mener tømrermester Michael Toft Nielsen fra Mito Byg og stenhugger Jakob Brodersen fra Skive Stenhuggeri. Les artikkel
10. mars 2021StiftelseSkive Savværk ApSSkive Savværk ApS stiftes i bransjen udsavning og høvling af træ. Michael Toft Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2021StiftelseMito Holding ApSMito Holding ApS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Michael Toft Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere