LARSEN & BIRKEHOLM A/S SKANDINAVISK PATENTBUREAU offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Ulrik Svendsen er medlem av styret.
Peter Dalkiær forlater styret for LARSEN & BIRKEHOLM A/S SKANDINAVISK PATENTBUREAU etter en periode på 9 år. Michael Ulrik Svendsen er fortsatt styremedlem.
LARSEN & BIRKEHOLM A/S SKANDINAVISK PATENTBUREAU offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Ulrik Svendsen er medlem av styret.