21. augustOverskudd på DKK 964.703 SOCLAS HOLDING ApSSOCLAS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juniOverskudd på DKK 5,0 mio.UNIBRANDS ApSUNIBRANDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juniUnderskudd på DKK 5.861 HEART & GUTS ApSHEART & GUTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2023Overskudd på DKK 181.173 SOCLAS HOLDING ApSSOCLAS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2023Underskudd på DKK 8.330 HEART & GUTS ApSHEART & GUTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2023Overskudd på DKK 5,6 mio.UNIBRANDS ApSUNIBRANDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2022Underskudd på DKK 39.006 SOCLAS HOLDING ApSSOCLAS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 2,2 mio.UNIBRANDS ApSUNIBRANDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2022Underskudd på DKK 162.099 HEART & GUTS ApSHEART & GUTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2022Michael Willaume Brændgaard Mathiasen forlater ledelsenNordic Grinding Group ApSMichael Willaume Brændgaard Mathiasen forlater ledelsen for Nordic Grinding Group ApS etter en periode på 8 år.Se mere
4. april 2022Endring i eierkretsenNordic Grinding Group ApSMichael Willaume Brændgaard Mathiasen er ikke lenger registrert som reell eier av Nordic Grinding Group ApS.Se mere
6. oktober 2021Overskudd på DKK 3.656 Giga Tech ApSGiga Tech ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2021Underskudd på DKK 4.909 SOCLAS HOLDING ApSSOCLAS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2021Overskudd på DKK 2,8 mio.UNIBRANDS ApSUNIBRANDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2021Overskudd på DKK 600.686 HEART & GUTS ApSHEART & GUTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.SOCLAS HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2020Underskudd på DKK 30.524 Giga Tech ApSGiga Tech ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2020Underskudd på DKK 1.184 SOCLAS HOLDING ApSSOCLAS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2020Overskudd på DKK 789.611 UNIBRANDS ApSUNIBRANDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2020Overskudd på DKK 24.896 HEART & GUTS ApSHEART & GUTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Michael Willaume Brændgaard Mathiasen er medlem af ledelsen.Se mere