31. mai 2013Michael Wolff Hansen forlater styretCIBER DANMARK A/SMichael Wolff Hansen forlater styret for CIBER DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
16. mai 2013Erstatning i styretCIBER DANMARK A/S3 endringer i styret for CIBER DANMARK A/S. Michael Wolff Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortCIBER DANMARK A/SCIBER DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Michael Wolff Hansen er medlem av styret.Se mere
19. oktober 2011Erstatning i styretCIBER DANMARK A/S4 endringer i styret for CIBER DANMARK A/S. Michael Wolff Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortCIBER DANMARK A/SCIBER DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Michael Wolff Hansen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2011Erstatning i styretCIBER DANMARK A/S4 endringer i styret for CIBER DANMARK A/S. Michael Wolff Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mai 2011Lars Damgaard blir adm. direktørCIBER DANMARK A/SLars Damgaard erstatter Lars Severin Klausen som adm. direktør i CIBER DANMARK A/S. Michael Wolff Hansen er medlem av styret.Se mere
21. desember 2010AdresseendringCIBER DANMARK A/SCIBER DANMARK A/S flytter fra Ballerup til Brøndby. Michael Wolff Hansen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortCIBER DANMARK A/SCIBER DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Michael Wolff Hansen er medlem av styret.Se mere
17. mai 2010Michael Wolff Hansen blir med i styretCIBER DANMARK A/SMichael Wolff Hansen erstatter Torben Wederkinck i styret for CIBER DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
18. februar 1993Ellis Else Kassinger blir med i styretSALGS- OG LEDELSES SYSTEMER DANMARK ApSEllis Else Kassinger erstatter Michael Wolff Hansen i styret for SALGS- OG LEDELSES SYSTEMER DANMARK ApS etter en periode på 2 år.Se mere
18. februar 1993John Christian Kassinger blir med i ledelsenSALGS- OG LEDELSES SYSTEMER DANMARK ApSJohn Christian Kassinger erstatter Michael Wolff Hansen i ledelsen for SALGS- OG LEDELSES SYSTEMER DANMARK ApS etter en periode på 2 år.Se mere
5. november 1991Nytt navn: SALGS- OG LEDELSES SYSTEMER DANMARK ApSVX 20.296 ApSVX 20.296 ApS skifter navn til SALGS- OG LEDELSES SYSTEMER DANMARK ApS. Michael Wolff Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 1991August Jes Jørgensen forlater ledelsenVX 20.296 ApSAugust Jes Jørgensen forlater ledelsen for VX 20.296 ApS etter en periode på 6 måneder. Michael Wolff Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 1991StiftelseVX 20.296 ApSVX 20.296 ApS stiftes i 1991. Michael Wolff Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 1990Michael Wolff Hansen forlater styretTACK A/SMichael Wolff Hansen forlater styret for TACK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
10. juli 1990Michael Wolff Hansen forlater ledelsenTACK A/SMichael Wolff Hansen forlater ledelsen for TACK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
5. oktober 1988Nytt navn: TACK A/SA/S PSE NR. 2694A/S PSE NR. 2694 skifter navn til TACK A/S. Michael Wolff Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 1988Flere forlater styretA/S PSE NR. 26943 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 2694. Michael Wolff Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 2694Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 2694 etter en periode på 6 måneder. Michael Wolff Hansen er medlem af ledelsen.Se mere