1. oktober 2007Michat Dziopa forlater ledelsenØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/SMichat Dziopa forlater ledelsen for ØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/S etter en periode på 4 år.Se mere
26. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/SØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Michat Dziopa er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/SØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Michat Dziopa er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2005Regnskap for 2004 offentligjortØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/SØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Michat Dziopa er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/SØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Michat Dziopa er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2004Michat Dziopa blir med i ledelsenØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/SMichat Dziopa blir med i ledelsen for ØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/S.Se mere