10. juniUnderskudd på DKK 26.392 MICHEL ZANGRANDO HOLDING ApSMICHEL ZANGRANDO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michel Gino Zangrando er medlem af ledelsen.Se mere
12. aprilOverskudd på DKK 224.402 Frb Rådhuskælder A/SFrb Rådhuskælder A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michel Gino Zangrando eier 25% av virksomheten.Se mere
23. mars · vores-hellerup.dkNye virksomheder i Hellerup i sidste månedItalian Objects ApS. tilhører branchen Restauranter og er ejet af Michel Gino Zangrando. Les artikkel
26. februarStiftelseItalian Objects ApS.Italian Objects ApS. stiftes i bransjen restauranter. Michel Gino Zangrando er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 22.602 Frb Rådhuskælder A/SFrb Rådhuskælder A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michel Gino Zangrando eier 25% av virksomheten.Se mere
30. mars 2023Underskudd på DKK 29.088 MICHEL ZANGRANDO HOLDING ApSMICHEL ZANGRANDO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michel Gino Zangrando er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2022Michel Gino Zangrando blir med i styretFrb Rådhuskælder A/SMichel Gino Zangrando blir med i styret for Frb Rådhuskælder A/S.Se mere
12. desember 2022Asbjørn Ondraschek Jensen blir adm. direktørFrb Rådhuskælder A/SAsbjørn Ondraschek Jensen erstatter Michel Gino Zangrando som adm. direktør i Frb Rådhuskælder A/S.Se mere
12. juli 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.MICHEL ZANGRANDO HOLDING ApSMICHEL ZANGRANDO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michel Gino Zangrando er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2022Underskudd på DKK 479.860 Frb Rådhuskælder A/SFrb Rådhuskælder A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michel Gino Zangrando er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juni 2022Thomas Kristoffer Sandbjerg blir ny styrelederFrb Rådhuskælder A/SThomas Kristoffer Sandbjerg erstatter Martin Vagn Andersson Loran som styreleder hos Frb Rådhuskælder A/S etter en periode på 10 måneder. Michel Gino Zangrando er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. mai 2022Endring i eierkretsenAlberto ApSMichel Gino Zangrando er ikke lenger registrert som reell eier av Alberto ApS.Se mere
24. januar 2022Martin Vagn Andersson Loran slutter som adm. direktørAlberto ApSMartin Vagn Andersson Loran slutter som adm. direktør i Alberto ApS. Michel Gino Zangrando eier 50% av virksomheten.Se mere
24. januar 2022Michel Gino Zangrando forlater ledelsenAlberto ApSMichel Gino Zangrando forlater ledelsen for Alberto ApS etter en periode på 2 år.Se mere
24. januar 2022Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONAlberto ApSTidligere status: Normal. Michel Gino Zangrando eier 50% av virksomheten.Se mere
1. september 2021Erstatning i styretFrb Rådhuskælder A/S3 endringer i styret for Frb Rådhuskælder A/S. Michel Gino Zangrando er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. september 2021Endring i eierkretsenFrb Rådhuskælder A/SMichel Gino Zangrando reduserer sitt reelle eierskap av Frb Rådhuskælder A/S.Se mere
1. september 2021Nytt navn: Frb Rådhuskælder A/SRestaurant FRKSBRG A/SRestaurant FRKSBRG A/S skifter navn til Frb Rådhuskælder A/S. Michel Gino Zangrando er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juli 2021Underskudd på DKK 1.500 Alberto ApSAlberto ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. september 2019 til 31. desember 2020. Michel Gino Zangrando er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 23.471 MICHEL ZANGRANDO HOLDING ApSMICHEL ZANGRANDO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michel Gino Zangrando er medlem af ledelsen.Se mere