3. juliUnderskudd på DKK 1.508 Mix Holding ApSMix Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mick Gunner Damm er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniUnderskudd på DKK 454.588 About Time A/SAbout Time A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mick Gunner Damm er medlem av styret.Se mere
24. juniUnderskudd på DKK 2,9 mio.SKY BAR A/SSKY BAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mick Gunner Damm er medlem av styret.Se mere
24. juniUnderskudd på DKK 6,7 mio.WHITE HOLDING A/SWHITE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mick Gunner Damm er medlem av styret.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 1.485 Mix Holding ApSMix Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mick Gunner Damm er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2023Underskudd på DKK 938.599 About Time A/SAbout Time A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mick Gunner Damm er medlem av styret.Se mere
4. juni 2023Underskudd på DKK 14 mio.WHITE HOLDING A/SWHITE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mick Gunner Damm er medlem av styret.Se mere
4. juni 2023Underskudd på DKK 3,0 mio.SKY BAR A/SSKY BAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mick Gunner Damm er medlem av styret.Se mere
25. april 2023Endring i eierkretsenSKY BAR A/SOle Damm øker sitt reelle eierskap av SKY BAR A/S. Mick Gunner Damm er medlem av styret.Se mere
1. november 2022Mick Gunner Damm blir med i styretAbout Time A/SMick Gunner Damm blir med i styret for About Time A/S.Se mere
24. juni 2022Underskudd på DKK 111.785 SKY BAR A/SSKY BAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mick Gunner Damm er medlem av styret.Se mere
24. juni 2022Overskudd på DKK 22 mio.WHITE HOLDING A/SWHITE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mick Gunner Damm er medlem av styret.Se mere
27. mai 2022Underskudd på DKK 1.518 Mix Holding ApSMix Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mick Gunner Damm er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2021Mick Gunner Damm blir med i styretWHITE HOLDING A/SMick Gunner Damm erstatter Kjeld Kornum i styret for WHITE HOLDING A/S etter en periode på 13 år.Se mere
17. august 2021Mick Gunner Damm blir med i styretSKY BAR A/SMick Gunner Damm blir med i styret for SKY BAR A/S.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 21.629 Mix Holding ApSMix Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mick Gunner Damm er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenDjungle ApSMick Gunner Damm er ikke lenger registrert som reell eier av Djungle ApS.Se mere
1. september 2020Underskudd på DKK 871 Mix Holding ApSMix Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mick Gunner Damm er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2020Underskudd på DKK 191.690 Djungle ApSDjungle ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mick Gunner Damm eier 25% av virksomheten.Se mere
30. september 2019Endring i eierkretsenReal Estate Group I/SMick Gunner Damm er ikke lenger registrert som reell eier av Real Estate Group I/S.Se mere