31. juliMick Ivan J Neukermans blir med i styretKROGHS A/SMick Ivan J Neukermans blir med i styret for KROGHS A/S.Se mere
31. juliMick Ivan J Neukermans blir med i styretDANOPAL A/SMick Ivan J Neukermans blir med i styret for DANOPAL A/S.Se mere
31. juliHans Christian Lysemose Andersen blir med i ledelsenKROGHS A/SHans Christian Lysemose Andersen erstatter Steen Mølbach Krogh i ledelsen for KROGHS A/S etter en periode på 59 år. Mick Ivan J Neukermans er nestleder i styret.Se mere
31. juliHans Christian Lysemose Andersen blir med i ledelsenDANOPAL A/SHans Christian Lysemose Andersen erstatter Steen Mølbach Krogh i ledelsen for DANOPAL A/S etter en periode på 35 år. Mick Ivan J Neukermans er nestleder i styret.Se mere
31. juliEndring i eierkretsenDANOPAL A/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av DANOPAL A/S. Mick Ivan J Neukermans er nestleder i styret.Se mere
31. juliEndring i eierkretsenKROGHS A/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av KROGHS A/S. Mick Ivan J Neukermans er nestleder i styret.Se mere
23. maiOverskudd på DKK 4,1 mio.THYBORØN NORDSØ RAL A/STHYBORØN NORDSØ RAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mick Ivan J Neukermans er medlem av styret.Se mere
23. maiOverskudd på DKK 38 mio.DANSK NATURSTEN A/SDANSK NATURSTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mick Ivan J Neukermans er nestleder i styret.Se mere
9. juni 2023 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 22Dansk Natursten A/S Mick Ivan J Neukermans er indtrådt som næstformand i bestyrelsen hos Dansk Natursten A/S i stedet for Carsten-Roland Meier (kilde: Les artikkel
6. juni 2023Overskudd på DKK 3,3 mio.THYBORØN NORDSØ RAL A/STHYBORØN NORDSØ RAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mick Ivan J Neukermans er medlem av styret.Se mere
6. juni 2023Overskudd på DKK 27 mio.DANSK NATURSTEN A/SDANSK NATURSTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mick Ivan J Neukermans er nestleder i styret.Se mere
22. mai 2023Mick Ivan J Neukermans blir med i styretDANSK NATURSTEN A/SMick Ivan J Neukermans erstatter Carsten-Roland Meier i styret for DANSK NATURSTEN A/S etter en periode på 1 år.Se mere
22. mai 2023Mick Ivan J Neukermans blir med i styretTHYBORØN NORDSØ RAL A/SMick Ivan J Neukermans erstatter Carsten-Roland Meier i styret for THYBORØN NORDSØ RAL A/S etter en periode på 1 år.Se mere