12. aprilUnderskudd på DKK 34.527 M-Tang Holding ApSM-Tang Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Micki Tang er medlem af ledelsen.Se mere
11. aprilOverskudd på DKK 169.167 Avibiler ApSAvibiler ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. januar 2023 til 30. september 2023. Micki Tang eier 50% av virksomheten.Se mere
11. aprilUnderskudd på DKK 47.261 Tangmadsen Holding ApSTangmadsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Micki Tang eier 50% av virksomheten.Se mere
7. februarEndring i eierkretsenTues Totalbyg ApSMicki Tang er ikke lenger registrert som reell eier av Tues Totalbyg ApS.Se mere
18. august 2023 · Ugeavisen VardeMichael og Micki var venner, så kom han til at nappe søsteren – og i dag laver de byggeprojekter og sælger biler sammenSiden de var 14 år, har Michael Madsen og Micki Tang hængt ud sammen. Les artikkel
5. april 2023 · ErhvervplusOverskud hos Tues Totalbyg ApSI sidste ende er det Michael Bjerring Madsen,Micki Tang,Morten Tue Nielsen, der er de dominerende ejere. Les artikkel
5. april 2023Overskudd på DKK 270.565 Tues Totalbyg ApSTues Totalbyg ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. november 2021 til 30. september 2022. Micki Tang eier 33,3% av virksomheten.Se mere
3. april 2023 · ErhvervplusTangmadsen Holding ApS får overskudI sidste ende er det Michael Bjerring Madsen,Micki Tang, der er de dominerende ejere. Les artikkel
3. april 2023Overskudd på DKK 151.711 Tangmadsen Holding ApSTangmadsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. oktober 2021 til 30. september 2022. Micki Tang eier 50% av virksomheten.Se mere
3. april 2023Overskudd på DKK 61.143 M-Tang Holding ApSM-Tang Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. oktober 2021 til 30. september 2022. Micki Tang er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2023StiftelseAvibiler ApSAvibiler ApS stiftes i bransjen detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Micki Tang eier 50% av virksomheten.Se mere
27. oktober 2022AdresseendringTues Totalbyg ApSTues Totalbyg ApS flytter til ny adresse i Bramming. Micki Tang eier 33,3% av virksomheten.Se mere
5. januar 2022Nytt navn: Tues Totalbyg ApSByggefirmaet af 26.11.2021 ApSByggefirmaet af 26.11.2021 ApS skifter navn til Tues Totalbyg ApS. Micki Tang eier 33,3% av virksomheten.Se mere
28. november 2021StiftelseByggefirmaet af 26.11.2021 ApSByggefirmaet af 26.11.2021 ApS stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Micki Tang eier 33,3% av virksomheten.Se mere
18. oktober 2021StiftelseTangmadsen Holding ApSTangmadsen Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Micki Tang eier 50% av virksomheten.Se mere
6. oktober 2021StiftelseM-Tang Holding ApSM-Tang Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Micki Tang er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2019 · Ugeavisen VardeFra Esbjerg til Varde: MM Multibyg rykker ind på Ribevej- Det trængte til en ordentlig omgang, siger Micki Tang, der sammen med Michael Madsen ejer MM Multibyg. Les artikkel
1. januar 2018Nytt navn: MM Multibyg I/SM&M Ejendomsinvest I/SM&M Ejendomsinvest I/S skifter navn til MM Multibyg I/S. Micki Tang eier 50% av virksomheten.Se mere
1. januar 2015StiftelseM&M Ejendomsinvest I/SM&M Ejendomsinvest I/S stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Micki Tang eier 50% av virksomheten.Se mere