12. juniUnderskudd på DKK 1,7 mio.Nimbus Motorcycles Holding A/SNimbus Motorcycles Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mie Levi Fenger er medlem av styret.Se mere
1. juniMie Levi Fenger blir med i styretNimbus Motorcycles Holding A/SMie Levi Fenger blir med i styret for Nimbus Motorcycles Holding A/S.Se mere
1. juniMie Levi Fenger blir med i styretNimbus Motorcycles A/SMie Levi Fenger blir med i styret for Nimbus Motorcycles A/S.Se mere
13. maiUnderskudd på DKK 82 mio.GreenMobility A/SGreenMobility A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mie Levi Fenger er medlem av styret.Se mere
23. aprilKim Haugstrup Mikkelsen blir med i styretGreenMobility A/SKim Haugstrup Mikkelsen blir med i styret for GreenMobility A/S. Mie Levi Fenger er fortsatt styremedlem.Se mere
12. januarAnders Wall forlater ledelsenGreenMobility A/SAnders Wall forlater ledelsen for GreenMobility A/S etter en periode på 10 måneder. Mie Levi Fenger er medlem av styret.Se mere
23. mai 2023Mie Levi Fenger forlater styretROSKILDE KULTURSERVICE A/SMie Levi Fenger forlater styret for ROSKILDE KULTURSERVICE A/S etter en periode på 3 år.Se mere
26. april 2023Underskudd på DKK 77 mio.GreenMobility A/SGreenMobility A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mie Levi Fenger er medlem av styret.Se mere
25. april 2023Flere forlater styretGreenMobility A/S3 medlemmer forlater styret for GreenMobility A/S. Mie Levi Fenger er fortsatt styremedlem.Se mere
6. mars 2023Anders Wall blir med i ledelsenGreenMobility A/SAnders Wall blir med i ledelsen for GreenMobility A/S. Mie Levi Fenger er medlem av styret.Se mere
6. mars 2023Kasper Gjedsted blir adm. direktørGreenMobility A/SKasper Gjedsted blir adm. direktør i GreenMobility A/S. Mie Levi Fenger er medlem av styret.Se mere
14. november 2022Thomas Heltborg Juul slutter som adm. direktørGreenMobility A/SThomas Heltborg Juul slutter som adm. direktør i GreenMobility A/S. Mie Levi Fenger er medlem av styret.Se mere
3. juni 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.ROSKILDE KULTURSERVICE A/SROSKILDE KULTURSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mie Levi Fenger er nestleder i styret.Se mere
30. mai 2022Gertrud Lindberg Tefre forlater styretROSKILDE KULTURSERVICE A/SGertrud Lindberg Tefre forlater styret for ROSKILDE KULTURSERVICE A/S etter en periode på 4 år. Mie Levi Fenger er fortsatt nestleder i styret.Se mere
28. april 2022Underskudd på DKK 51 mio.GreenMobility A/SGreenMobility A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mie Levi Fenger er medlem av styret.Se mere
21. april 2022Åsa Boel Charlotta Rydenå Swartling blir med i styretGreenMobility A/SÅsa Boel Charlotta Rydenå Swartling blir med i styret for GreenMobility A/S. Mie Levi Fenger er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mars 2022AdresseendringROSKILDE KULTURSERVICE A/SROSKILDE KULTURSERVICE A/S flytter til ny adresse i Roskilde. Mie Levi Fenger er nestleder i styret.Se mere
30. desember 2021Kasper Stenz Kolding forlater ledelsenGreenMobility A/SKasper Stenz Kolding forlater ledelsen for GreenMobility A/S etter en periode på 2 år. Mie Levi Fenger er medlem av styret.Se mere
28. oktober 2021Frederik Grenaa Nemeth forlater ledelsenROSKILDE KULTURSERVICE A/SFrederik Grenaa Nemeth forlater ledelsen for ROSKILDE KULTURSERVICE A/S etter en periode på 5 år. Mie Levi Fenger er nestleder i styret.Se mere
20. mai 2021Underskudd på DKK 6,6 mio.ROSKILDE KULTURSERVICE A/SROSKILDE KULTURSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mie Levi Fenger er nestleder i styret.Se mere