12. oktober 2017 · Dagbladet LicitationenNyt om navneDenimotech A/S Miguel Antonio Roca Sanchez er trådt ud af bestyrelsen for Denimotech A/S (kilde: Les artikkel
9. oktober 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokaderDenimotech A/S Miguel Antonio Roca Sanchez er trådt ud af bestyrelsen for Denimotech A/S (kilde: Les artikkel
6. oktober 2017 · Building SupplyUgens rokader i byggeriets topDenimotech A/S Miguel Antonio Roca Sanchez er trådt ud af bestyrelsen for Denimotech A/S (kilde: Les artikkel
6. oktober 2017 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelser og direktioner - del 1Denimotech A/S Miguel Antonio Roca Sanchez er trådt ud af bestyrelsen for Denimotech A/S (kilde: Les artikkel
1. august 2017Miguel Antonio Roca Sanchez forlater styretDENIMOTECH A/SMiguel Antonio Roca Sanchez forlater styret for DENIMOTECH A/S etter en periode på 2 år.Se mere
14. september 2016Underskudd på DKK 476.759 DENIMOTECH A/SDENIMOTECH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2015 til 31. mars. Miguel Antonio Roca Sanchez er medlem av styret.Se mere
1. desember 2015Overskudd på DKK 1,8 mio.DENIMOTECH A/SDENIMOTECH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2014 til 31. mars. Miguel Antonio Roca Sanchez er medlem av styret.Se mere
9. november 2015 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader i uge 45Denimotech A/S Miguel Antonio Roca Sanchez, Bolivia, og Sanjay Jain, Dubai, er indtrådt i bestyrelsen hos Denimotech A/S i stedet for Anders Marschall-Mouritsen (kilde: Les artikkel
6. november 2015 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeDenimotech A/S Miguel Antonio Roca Sanchez, Bolivia, og Sanjay Jain, Dubai, er indtrådt i bestyrelsen hos Denimotech A/S i stedet for Anders Marschall-Mouritsen (kilde: Les artikkel
28. oktober 2015Miguel Antonio Roca Sanchez blir med i styretDENIMOTECH A/SMiguel Antonio Roca Sanchez blir med i styret for DENIMOTECH A/S.Se mere
28. oktober 2015René Ziegler blir adm. direktørDENIMOTECH A/SRené Ziegler erstatter Anders Marschall-Mouritsen som adm. direktør i DENIMOTECH A/S. Miguel Antonio Roca Sanchez er medlem av styret.Se mere