8. desember 2023Overskudd på DKK 41 mio.OTTO LARSEN HOLDING A/SOTTO LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
13. november 2023Underskudd på DKK 290.892 N & L FINANS A/SN & L FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
24. oktober 2023AdresseendringOTTO LARSEN HOLDING A/SOTTO LARSEN HOLDING A/S flytter til ny adresse i Silkeborg. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
10. juli 2023AdresseendringN & L FINANS A/SN & L FINANS A/S flytter til ny adresse i Silkeborg. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
10. juli 2023AdresseendringOTTO LARSEN HOLDING A/SOTTO LARSEN HOLDING A/S flytter til ny adresse i Silkeborg. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2023Overskudd på DKK 16 mio.OTTO LARSEN HOLDING A/SOTTO LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
13. desember 2022Underskudd på DKK 268.371 N & L FINANS A/SN & L FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
25. september 2021Underskudd på DKK 322.195 N & L FINANS A/SN & L FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
23. september 2021Overskudd på DKK 8,5 mio.OTTO LARSEN HOLDING A/SOTTO LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
15. oktober 2020Overskudd på DKK 2,7 mio.OTTO LARSEN HOLDING A/SOTTO LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
15. oktober 2020Underskudd på DKK 1,5 mio.N & L FINANS A/SN & L FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
23. oktober 2019Overskudd på DKK 5,8 mio.OTTO LARSEN HOLDING A/SOTTO LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
23. oktober 2019Underskudd på DKK 105.630 N & L FINANS A/SN & L FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
29. oktober 2018Overskudd på DKK 3,4 mio.OTTO LARSEN HOLDING A/SOTTO LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
22. oktober 2018Underskudd på DKK 210.372 N & L FINANS A/SN & L FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
18. oktober 2017Overskudd på DKK 3,8 mio.OTTO LARSEN HOLDING A/SOTTO LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
12. oktober 2017Underskudd på DKK 846.507 N & L FINANS A/SN & L FINANS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2017Mihalis Angelo Weidemann Larsen blir med i styretN & L FINANS A/SMihalis Angelo Weidemann Larsen blir med i styret for N & L FINANS A/S.Se mere
6. oktober 2017Otto Larsen blir med i ledelsenN & L FINANS A/SOtto Larsen erstatter Leif Nygaard i ledelsen for N & L FINANS A/S etter en periode på 18 år. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2016Overskudd på DKK 5,4 mio.OTTO LARSEN HOLDING A/SOTTO LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Mihalis Angelo Weidemann Larsen er medlem av styret.Se mere