21. april 2023 · Wood SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerKvadrat A/S Mikael Fabian Schiller er udtrådt af bestyrelsen hos Kvadrat A/S (kilde: Les artikkel
1. april 2023Mikael Fabian Schiller forlater styretKVADRAT A/SMikael Fabian Schiller forlater styret for KVADRAT A/S etter en periode på 4 år.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 27 mio.KVADRAT A/SKVADRAT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mikael Fabian Schiller er medlem av styret.Se mere
11. mars 2022Endring i eierkretsenKVADRAT A/SAnders Byriel øker sitt reelle eierskap av KVADRAT A/S. Mikael Fabian Schiller er medlem av styret.Se mere
8. mars 2022Claire Midwood blir med i styretKVADRAT A/SClaire Midwood blir med i styret for KVADRAT A/S. Mikael Fabian Schiller er fortsatt styremedlem.Se mere
28. februar 2022Endring i eierkretsenKVADRAT A/SMette Rønn Bendix øker sitt reelle eierskap av KVADRAT A/S. Mikael Fabian Schiller er medlem av styret.Se mere
3. mai 2021Overskudd på DKK 6,5 mio.KVADRAT A/SKVADRAT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mikael Fabian Schiller er medlem av styret.Se mere
1. april 2020Overskudd på DKK 82 mio.KVADRAT A/SKVADRAT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mikael Fabian Schiller er medlem av styret.Se mere
17. mars 2020Erstatning i styretKVADRAT A/S4 endringer i styret for KVADRAT A/S. Mikael Fabian Schiller er fortsatt styremedlem.Se mere
9. april 2019Overskudd på DKK 96 mio.KVADRAT A/SKVADRAT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mikael Fabian Schiller er medlem av styret.Se mere
15. mars 2019 · Wood SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Mikael Schiller indtrådt i bestyrelsen (kilde: Les artikkel
5. mars 2019Mikael Fabian Schiller blir med i styretKVADRAT A/SMikael Fabian Schiller blir med i styret for KVADRAT A/S.Se mere