26. september 2002Mikael Gersel slutter som adm. direktørAN CONTRACTORS A/SMikael Gersel slutter som adm. direktør i AN CONTRACTORS A/S.Se mere
26. september 2002Mikael Gersel slutter som adm. direktørANFAC ApSMikael Gersel slutter som adm. direktør i ANFAC ApS.Se mere
26. september 2002Mikael Gersel forlater styretAN CONTRACTORS A/SMikael Gersel forlater styret for AN CONTRACTORS A/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
13. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortANFAC ApSANFAC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Mikael Gersel er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortAN CONTRACTORS A/SAN CONTRACTORS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Mikael Gersel er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. oktober 2001Mikael Gersel blir adm. direktørANFAC ApSMikael Gersel erstatter Aksel Nielsen som adm. direktør i ANFAC ApS.Se mere
9. oktober 2001Mikael Gersel blir med i styretAN CONTRACTORS A/SMikael Gersel blir med i styret for AN CONTRACTORS A/S.Se mere
9. oktober 2001Ole Cato Spang-Hanssen forlater ledelsenAN CONTRACTORS A/SOle Cato Spang-Hanssen forlater ledelsen for AN CONTRACTORS A/S etter en periode på 5 år. Mikael Gersel er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. oktober 2001Mikael Gersel blir adm. direktørAN CONTRACTORS A/SMikael Gersel blir adm. direktør i AN CONTRACTORS A/S.Se mere
9. oktober 2001Nytt navn: AN CONTRACTORS A/SAN INDUSTRIAL CONTRACTORS A/SAN INDUSTRIAL CONTRACTORS A/S skifter navn til AN CONTRACTORS A/S. Mikael Gersel er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juni 2001Mikael Gersel forlater styretCBIAN ENERGY ApSMikael Gersel forlater styret for CBIAN ENERGY ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
7. juli 2000Mikael Gersel blir med i styretCBIAN ENERGY ApSMikael Gersel blir med i styret for CBIAN ENERGY ApS.Se mere
7. juli 2000Tommy Christensen blir med i ledelsenCBIAN ENERGY ApSTommy Christensen erstatter Kim Madsen i ledelsen for CBIAN ENERGY ApS etter en periode på 2 måneder. Mikael Gersel er medlem av styret.Se mere
7. juli 2000AdresseendringCBIAN ENERGY ApSCBIAN ENERGY ApS flytter fra København K til Hillerød. Mikael Gersel er medlem av styret.Se mere
7. juli 2000Nytt navn: CBIAN ENERGY ApSApS KBIL 9 NR. 2206ApS KBIL 9 NR. 2206 skifter navn til CBIAN ENERGY ApS. Mikael Gersel er medlem av styret.Se mere