21. januarOverskudd på DKK 8.421 CC2 Bygherrerådgivning ApSCC2 Bygherrerådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Mikael Hedin eier 50% av virksomheten.Se mere
13. januarOverskudd på DKK 29.840 RG3 Ejendomme ApSRG3 Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Mikael Hedin eier 100% av virksomheten.Se mere
12. desember 2023AdresseendringCC2 Bygherrerådgivning ApSCC2 Bygherrerådgivning ApS flytter til ny adresse i Hillerød. Mikael Hedin eier 50% av virksomheten.Se mere
15. desember 2022Overskudd på DKK 4.653 RG3 Ejendomme ApSRG3 Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Mikael Hedin eier 100% av virksomheten.Se mere
15. desember 2022Overskudd på DKK 592 CC2 Bygherrerådgivning ApSCC2 Bygherrerådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Mikael Hedin eier 50% av virksomheten.Se mere
27. juni 2022AdresseendringRG3 Ejendomme ApSRG3 Ejendomme ApS flytter fra Hillerød til Skævinge. Mikael Hedin eier 100% av virksomheten.Se mere
27. juni 2022AdresseendringCC2 Bygherrerådgivning ApSCC2 Bygherrerådgivning ApS flytter til ny adresse i Hillerød. Mikael Hedin eier 50% av virksomheten.Se mere
27. januar 2022Overskudd på DKK 90.844 CC2 Bygherrerådgivning ApSCC2 Bygherrerådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. desember 2020 til 30. september 2021. Mikael Hedin eier 50% av virksomheten.Se mere
26. januar 2022Overskudd på DKK 176.427 RG3 Ejendomme ApSRG3 Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. desember 2020 til 30. september 2021. Mikael Hedin eier 100% av virksomheten.Se mere
12. april 2021AdresseendringRG3 Ejendomme ApSRG3 Ejendomme ApS flytter til ny adresse i Hillerød. Mikael Hedin eier 100% av virksomheten.Se mere
12. april 2021AdresseendringCC2 Bygherrerådgivning ApSCC2 Bygherrerådgivning ApS flytter til ny adresse i Hillerød. Mikael Hedin eier 50% av virksomheten.Se mere
9. februar 2021Mikael Hedin forlater ledelsenRG3 Ejendomme ApSMikael Hedin forlater ledelsen for RG3 Ejendomme ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
9. februar 2021Jan Hedin blir adm. direktørRG3 Ejendomme ApSJan Hedin blir adm. direktør i RG3 Ejendomme ApS. Mikael Hedin eier 100% av virksomheten.Se mere
21. desember 2020StiftelseCC2 Bygherrerådgivning ApSCC2 Bygherrerådgivning ApS stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Mikael Hedin eier 50% av virksomheten.Se mere
18. desember 2020StiftelseRG3 Ejendomme ApSRG3 Ejendomme ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mikael Hedin er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2012Mikael Hedin forlater styret3H EJENDOMME ApSMikael Hedin forlater styret for 3H EJENDOMME ApS etter en periode på 4 år.Se mere
16. oktober 2012Mikael Hedin forlater styret3H EJENDOMME HOLDING ApSMikael Hedin forlater styret for 3H EJENDOMME HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
16. september 2011Regnskap for 2011 offentligjort3H EJENDOMME HOLDING ApS3H EJENDOMME HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2010 til 31. mars. Mikael Hedin er medlem av styret.Se mere
16. september 2011Regnskap for 2011 offentligjort3H EJENDOMME ApS3H EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2010 til 31. mars. Mikael Hedin er medlem av styret.Se mere
18. september 2010Regnskap for 2010 offentligjort3H EJENDOMME HOLDING ApS3H EJENDOMME HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2009 til 31. mars. Mikael Hedin er medlem av styret.Se mere