7. mars · vigeur.dkMikael ville tæt på sine 65 ansatte: Nu taler de med ledelsen hver mandagDa Mikael Larsen overtog rollen som administrerende direktør, havde han svært ved at danne sig et overblik over de generelle udfordringer. Les artikkel
11. oktober 2023Overskudd på DKK 18 mio.TELCO ELECTRONICS A/STELCO ELECTRONICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Mikael Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. oktober 2023Overskudd på DKK 27 mio.TELCO A/STELCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Mikael Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. september 2023 · Jammerbugtposten.dkLedelsen på Telco Electronics i Brovst vil styrke tilliden: – Vi har ikke lyttet nokOg i Telco Electronics er det nyt at tale om trivsel, fortæller direktør Mikael Larsen: Les artikkel
14. september 2023 · Electronic SupplySensor-virksomhed sætter fokus på trivsel: - Medarbejderne har tidligere følt, de ikke blev lyttet tilSådan skal det ikke være længere, siger Mikael Larsen.Les artikkel
9. oktober 2022Overskudd på DKK 38 mio.TELCO A/STELCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Mikael Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. oktober 2022Overskudd på DKK 30 mio.TELCO ELECTRONICS A/STELCO ELECTRONICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Mikael Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. april 2022Steen Andreasen forlater ledelsenTELCO A/SSteen Andreasen forlater ledelsen for TELCO A/S etter en periode på 6 år. Mikael Larsen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. april 2022Mikael Larsen blir adm. direktørTELCO A/SMikael Larsen blir adm. direktør i TELCO A/S.Se mere
1. april 2022Mikael Larsen blir adm. direktørTELCO ELECTRONICS A/SMikael Larsen erstatter Steen Andreasen som adm. direktør i TELCO ELECTRONICS A/S.Se mere
31. juli 2020 · Metal Supply DenmarkSommerens rokader i direktioner og bestyrelserSamtidig er Martin Francis Hynes og Thomas Albert Cioni indtrådt i bestyrelsen i stedet for Mikael Larsen (kilde: Les artikkel
21. juli 2020Mikael Larsen forlater styretTEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApSMikael Larsen forlater styret for TEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS etter en periode på 7 år.Se mere
21. juli 2020Mikael Larsen forlater ledelsenTEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApSMikael Larsen forlater ledelsen for TEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS etter en periode på 7 år.Se mere
30. mai 2019Underskudd på DKK 17 mio.TEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApSTEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mikael Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2018Underskudd på DKK 3,0 mio.TEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApSTEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mikael Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2017Overskudd på DKK 3,3 mio.TEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApSTEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Mikael Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2017Mikael Larsen forlater styretAPACTA A/SMikael Larsen forlater styret for APACTA A/S etter en periode på 2 år.Se mere
9. juni 2016Underskudd på DKK 761.704 TEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApSTEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mikael Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2016AdresseendringAPACTA A/SAPACTA A/S flytter fra Aalborg Øst til Aalborg. Mikael Larsen er medlem av styret.Se mere
25. februar 2016Underskudd på DKK 1,1 mio.APACTA A/SAPACTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 23. februar 2015 til 30. september 2015. Mikael Larsen er medlem av styret.Se mere