26. septemberEndring i eierkretsenSwitchpay ApSMarco Dalhoff MacArtney øker sitt reelle eierskap av Switchpay ApS. Mike Ebsen er medlem av styret.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 97.500 H.E.H. Invest ApSH.E.H. Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mike Ebsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. marsAdresseendringM87 Invest ApSM87 Invest ApS flytter fra Esbjerg til Esbjerg V. Mike Ebsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. marsAdresseendringME HOLDING ESBJERG ApSME HOLDING ESBJERG ApS flytter fra Esbjerg til Esbjerg V. Mike Ebsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. januarEndring i eierkretsenStalden ApSMike Ebsen reduserer sitt reelle eierskap av Stalden ApS.Se mere
5. januarUnderskudd på DKK 2,3 mio.Switchpay ApSSwitchpay ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Mike Ebsen er medlem av styret.Se mere
18. desember 2023AdresseendringSwitchpay ApSSwitchpay ApS flytter til ny adresse i Esbjerg. Mike Ebsen er medlem av styret.Se mere
22. november 2023Underskudd på DKK 42.257 M87 Invest ApSM87 Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mike Ebsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2023Overskudd på DKK 1,5 mio.ME HOLDING ESBJERG ApSME HOLDING ESBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mike Ebsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2023Overskudd på DKK 357.637 Stalden ApSStalden ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mike Ebsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2023Endring i eierkretsenSwitchpay ApSMarco Dalhoff MacArtney øker sitt reelle eierskap av Switchpay ApS. Mike Ebsen er medlem av styret.Se mere
28. september 2023Endring i eierkretsenSwitchpay ApSMike Ebsen er ikke lenger registrert som reell eier av Switchpay ApS.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 87.372 H.E.H. Invest ApSH.E.H. Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mike Ebsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2023 · Voresbyhorsens.dkNye virksomheder i Horsens i sidste månedStalden Horsens ApS , Rædersgade 3, st., 8700 Horsens Stalden Horsens ApS tilhører branchen Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. og er ejet af Erling Høj Hansen, Mike Ebsen og Arttu Sakari Koivusaari. Les artikkel
14. april 2023StiftelseStalden Horsens ApSStalden Horsens ApS stiftes i bransjen cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Mike Ebsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2022Underskudd på DKK 111.773 M87 Invest ApSM87 Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mike Ebsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022Overskudd på DKK 1.087 Stalden ApSStalden ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mike Ebsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022Underskudd på DKK 429.990 ME HOLDING ESBJERG ApSME HOLDING ESBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mike Ebsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Arttu Sakari Koivusaari blir med i ledelsenStalden ApSArttu Sakari Koivusaari blir med i ledelsen for Stalden ApS. Mike Ebsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Endring i eierkretsenStalden ApSMike Ebsen reduserer sitt reelle eierskap av Stalden ApS.Se mere