Greenland Feldspar Aluminium Resources ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mike Jimmy Tong Sam er medlem av styret.
Greenland Vanadium Energy Resources ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mike Jimmy Tong Sam er medlem av styret.
Greenland Anorthosite Mining ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Greenland Anorthosite Mining A/S. Mike Jimmy Tong Sam er medlem av styret.
Greenland Vanadium Energy Resources ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mike Jimmy Tong Sam er medlem av styret.
Greenland Feldspar Aluminium Resources ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mike Jimmy Tong Sam er medlem av styret.
Greenland Feldspar Aluminium Resources ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mike Jimmy Tong Sam er medlem av styret.
Greenland Vanadium Energy Resources ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mike Jimmy Tong Sam er medlem av styret.