1. septemberMorten Nicolaj Rose-Nielsen forlater styretSLAGTER MUNCH ApSMorten Nicolaj Rose-Nielsen forlater styret for SLAGTER MUNCH ApS etter en periode på 1 år. Mike Sauerberg er fortsatt styreleder.Se mere
14. desember 2023Underskudd på DKK 653.015 SLAGTER MUNCH ApSSLAGTER MUNCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Mike Sauerberg er styreleder.Se mere
6. juni 2023Morten Nicolaj Rose-Nielsen blir med i styretSLAGTER MUNCH ApSMorten Nicolaj Rose-Nielsen erstatter Signe Lind Jacobsen i styret for SLAGTER MUNCH ApS etter en periode på 2 år. Mike Sauerberg er fortsatt styreleder.Se mere
22. desember 2022 · AgriwatchResultatet banket i bund hos Danish Crowns Skagen-slagterBestyrelsesformand for Slagter Munch og landedirektør for Danish Crown Danmark, Mike Sauerberg, var dog overbevist om, at 2021/22 ville blive året, hvor butikken ville opleve vækst - noget, han over for Nordjyske begrundede med udsigten til, at man i Slagter Munch i året skulle høste frugterne af personalets anstrengelser. Les artikkel
15. desember 2022Overskudd på DKK 9.092 SLAGTER MUNCH ApSSLAGTER MUNCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Mike Sauerberg er styreleder.Se mere
9. desember 2021 · LigeHerTo tiltag skal skabe vækst hos Slagter MunchSkal jeg komme med et godt bud på tiltag som vil styrke Slagter Munch i fremtiden, så tror jeg, at arbejdsro til at yde supergod service til at sælge nogle af markedets bedste produkter til en attraktiv pris er altafgørende, siger Mike Sauerberg til Nordjyske Stiftstidende. Les artikkel
8. desember 2021 · Food SupplyDanish Crowns Slagter Munch mister omsætningJeg er overbevist om, at butikken vil opleve vækst i indeværende regnskabsår, siger Mike Sauerberg, bestyrelsesformand i Slagter Munch og senior vice president for Norden i Danish Crown, til mediet. Les artikkel
2. desember 2021Overskudd på DKK 991.756 SLAGTER MUNCH ApSSLAGTER MUNCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Mike Sauerberg er styreleder.Se mere
11. januar 2021 · Food SupplyDanish Crowns Slagter Munch øger overskuddet- Familien gør det fantastisk og er en del af virksomhedens brand, siger Mike Sauerberg.Les artikkel
22. desember 2020Overskudd på DKK 1,4 mio.SLAGTER MUNCH ApSSLAGTER MUNCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Mike Sauerberg er styreleder.Se mere
18. desember 2020 · Food SupplyBestyrelsesnyt: Direktør vender tilbage til De 5 GaardeSlagter Munch ApS Mike Sauerberg er indtrådt som bestyrelsesformand hos Slagter Munch ApS i stedet for Lars Vinther Petersen. Les artikkel
7. desember 2020Mike Sauerberg blir med i styretSLAGTER MUNCH ApSMike Sauerberg blir med i styret for SLAGTER MUNCH ApS.Se mere
26. november 2019 · Dansk HandelsbladInternational direktør kommer i spidsen for Danish Crown-selskabDet er Mike Sauerberg, der har været international salgsdirektør i Tulip i godt et år, men inden da ifølge sin Linkedin-profil var topchef i en årrække i grænsehandelsgiganten Fleggaard Detail.Les artikkel
4. mai 2018 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeJens Klavsen er desuden trådt ind i direktionen i selskabet, og her er Mike Sauerberg trådt ud (kilde: Les artikkel
2. mai 2018 · Jydske VestkystenSuccesrig Fleggaard-direktør siger op- Jeg kan bekræfte, at Mike Sauerberg Simonsen har opsagt sin stilling som direktør for Fleggaard- og Calle-kæderne. Les artikkel
24. april 2018Jens Klavsen blir med i ledelsenFLEGGAARD DETAIL A/SJens Klavsen erstatter Mike Sauerberg i ledelsen for FLEGGAARD DETAIL A/S etter en periode på 9 år.Se mere
24. april 2018Jens Klavsen blir med i ledelsenCALLE A/SJens Klavsen erstatter Mike Sauerberg i ledelsen for CALLE A/S etter en periode på 7 år.Se mere
20. februar 2018Overskudd på DKK 169 mio.FLEGGAARD DETAIL A/SFLEGGAARD DETAIL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Mike Sauerberg er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2018Overskudd på DKK 40 mio.CALLE A/SCALLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Mike Sauerberg er medlem af ledelsen.Se mere