30. mai 2000Mikhail Palchinn forlater styretEURODEK SYNERGY A/SMikhail Palchinn forlater styret for EURODEK SYNERGY A/S etter en periode på 5 år.Se mere
27. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortEURODEK SYNERGY A/SEURODEK SYNERGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Mikhail Palchinn er medlem av styret.Se mere
30. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortEURODEK SYNERGY A/SEURODEK SYNERGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Mikhail Palchinn er medlem av styret.Se mere
29. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortEURODEK SYNERGY A/SEURODEK SYNERGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Mikhail Palchinn er medlem av styret.Se mere
16. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortEURODEK SYNERGY A/SEURODEK SYNERGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 29. juni 1995 til 30. juni 1996. Mikhail Palchinn er medlem av styret.Se mere
29. juni 1995StiftelseEURODEK SYNERGY A/SEURODEK SYNERGY A/S stiftes i bransjen engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. Mikhail Palchinn er medlem av styret.Se mere