3. oktoberEmily Claire Hansen forlater ledelsenChild at heart ApSEmily Claire Hansen forlater ledelsen for Child at heart ApS etter en periode på 2 år. Mikkel Bo Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
3. oktoberNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGChild at heart ApSTidligere status: Normal. Mikkel Bo Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
11. septemberRegnskap for 2024 offentligjortRongeur Holding ApSRongeur Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2023 til 28. februar. Mikkel Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. septemberRegnskap for 2024 offentligjortDeerest Copenhagen ApSDeerest Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2023 til 28. februar. Mikkel Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2023Overskudd på DKK 205.243 Rongeur Holding ApSRongeur Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2022 til 28. februar. Mikkel Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2023Overskudd på DKK 331.295 Deerest Copenhagen ApSDeerest Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2022 til 28. februar. Mikkel Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2022StiftelseChild at heart ApSChild at heart ApS stiftes i bransjen tøjforretninger. Mikkel Bo Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
31. august 2022Underskudd på DKK 2.500 Rongeur Holding ApSRongeur Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2021 til 28. februar. Mikkel Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. august 2022 · DetailwatchJakkesætsspecialist stormer frem i nyt regnskabFremgangen fortsætter for de tre jakkesætsentusiaster Benni Mikael Petersen, Jean Lichinger Vendel og Mikkel Bo Hansen, der står bag virksomheden Deerest Copenhagen, der blev stiftet i 2018 i et lille butikslokale på Østerbro i København. Les artikkel
8. juli 2022Overskudd på DKK 3,0 mio.Deerest Copenhagen ApSDeerest Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2021 til 28. februar. Mikkel Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2021Mikkel Bo Hansen forlater ledelsenDeerest Holding ApSMikkel Bo Hansen forlater ledelsen for Deerest Holding ApS etter en periode på 4 dager.Se mere
7. september 2021Endring i eierkretsenDeerest Holding ApSMikkel Bo Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av Deerest Holding ApS.Se mere
7. september 2021StiftelseRongeur Holding ApSRongeur Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mikkel Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 2021StiftelseDeerest Holding ApSDeerest Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mikkel Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2021Overskudd på DKK 412.821 Deerest Copenhagen ApSDeerest Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2020 til 28. februar. Mikkel Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2020Regnskap for 2020 offentligjortDeerest Copenhagen ApSDeerest Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2019 til 28. februar. Mikkel Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2019AdresseendringDeerest Copenhagen ApSDeerest Copenhagen ApS flytter fra København Ø til København K. Mikkel Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2019Ny selskapsform AnpartsselskabDeerest Copenhagen ApSDeerest Copenhagen IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Deerest Copenhagen ApS. Mikkel Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2019Overskudd på DKK 165.157 Deerest Copenhagen IVSDeerest Copenhagen IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2018 til 28. februar. Mikkel Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2018StiftelseDeerest Copenhagen IVSDeerest Copenhagen IVS stiftes i bransjen tøjforretninger. Mikkel Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere