17. septemberEndring i eierkretsenStrategic Foresight Holding ApSHelle Brun Næsager er ikke lenger registrert som reell eier av Strategic Foresight Holding ApS. Mikkel Brun Næsager er medlem af ledelsen.Se mere
17. septemberStiftelseFuture Agency ApSFuture Agency ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Mikkel Brun Næsager er medlem af ledelsen.Se mere
16. septemberStiftelseStrategic Foresight Holding ApSStrategic Foresight Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mikkel Brun Næsager er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 709.691 BRUN NÆSAGER HOLDING ApSBRUN NÆSAGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Brun Næsager er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 1,9 mio.Kostner Group ApSKostner Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Brun Næsager er medlem av styret.Se mere
18. juniOverskudd på DKK 820.199 SCANNING.DK A/SSCANNING.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Brun Næsager er medlem av styret.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 183.538 EXIT DENMARK ApSEXIT DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Brun Næsager er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2023Underskudd på DKK 195.686 SCANNING.DK A/SSCANNING.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mikkel Brun Næsager er medlem av styret.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 1,6 mio.Kostner Group ApSKostner Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mikkel Brun Næsager er medlem av styret.Se mere
22. juni 2023Underskudd på DKK 831.012 BRUN NÆSAGER HOLDING ApSBRUN NÆSAGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mikkel Brun Næsager er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2023Underskudd på DKK 222.270 EXIT DENMARK ApSEXIT DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mikkel Brun Næsager er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2022Underskudd på DKK 341.440 SCANNING.DK A/SSCANNING.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mikkel Brun Næsager er medlem av styret.Se mere
4. juli 2022Mikkel Brun Næsager blir med i styretSCANNING.DK A/SMikkel Brun Næsager blir med i styret for SCANNING.DK A/S.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 527.954 BRUN NÆSAGER HOLDING ApSBRUN NÆSAGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mikkel Brun Næsager er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 166.337 EXIT DENMARK ApSEXIT DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mikkel Brun Næsager er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2022Underskudd på DKK 2,6 mio.Kostner Group ApSKostner Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mikkel Brun Næsager er medlem av styret.Se mere
25. september 2021Endring i eierkretsenKostner Group ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Kostner Group ApS. Mikkel Brun Næsager er medlem av styret.Se mere
28. juni 2021Underskudd på DKK 398.765 BRUN NÆSAGER HOLDING ApSBRUN NÆSAGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mikkel Brun Næsager er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2021Underskudd på DKK 72.488 EXIT DENMARK ApSEXIT DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mikkel Brun Næsager er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2021Mikkel Brun Næsager forlater ledelsenKostner Group ApSMikkel Brun Næsager forlater ledelsen for Kostner Group ApS etter en periode på 2 år.Se mere