Community Of Scandinavian E-Sport ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Bøje Haagensen er medlem af ledelsen.
Community Of Scandinavian E-Sport ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mikkel Bøje Haagensen er medlem af ledelsen.
Community Of Scandinavian E-Sport ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mikkel Bøje Haagensen er medlem af ledelsen.
Community Of Scandinavian E-Sport ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mikkel Bøje Haagensen er medlem af ledelsen.
Community Of Scandinavian E-Sport ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mikkel Bøje Haagensen er medlem af ledelsen.