1. juliEndring i eierkretsenFjord Rådgivende Ingeniører A/SMikkel Christiansen reduserer sitt reelle eierskap av Fjord Rådgivende Ingeniører A/S.Se mere
27. november 2023Overskudd på DKK 789.413 MCMC Holding ApSMCMC Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. juni. Mikkel Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2023Overskudd på DKK 3,4 mio.Fjord Rådgivende Ingeniører A/SFjord Rådgivende Ingeniører A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. juni. Mikkel Christiansen eier 23,8% av virksomheten.Se mere
29. desember 2022AdresseendringFjord Rådgivende Ingeniører A/SFjord Rådgivende Ingeniører A/S flytter fra Virum til Søborg. Mikkel Christiansen eier 23,8% av virksomheten.Se mere
23. juni 2022 · VoresbyodenseNye virksomheder i Odense i sidste månedFjord Rådgivende Ingeniører A/S , Odeons Kvarter 19, 1. th, 5000 Odense C Fjord Rådgivende Ingeniører A/S tilhører branchen Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder og er ejet af Søren Westphal, Mikkel Christiansen og Zarah Hleyhel. Les artikkel
17. juni 2022Michael Barnkob Larsen blir med i styretFjord Rådgivende Ingeniører A/SMichael Barnkob Larsen erstatter Mads Nicolai Nøgelgaard Jensen i styret for Fjord Rådgivende Ingeniører A/S etter en periode på 2 måneder. Mikkel Christiansen eier 23,8% av virksomheten.Se mere
1. juni 2022Endring i eierkretsenFjord Rådgivende Ingeniører A/SMikkel Christiansen reduserer sitt reelle eierskap av Fjord Rådgivende Ingeniører A/S.Se mere
1. mai 2022StiftelseMCMC Holding ApSMCMC Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mikkel Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2022StiftelseFjord Rådgivende Ingeniører A/SFjord Rådgivende Ingeniører A/S stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Mikkel Christiansen eier 31,7% av virksomheten.Se mere