21. augustMikkel Dusinius Ehlers forlater ledelsenCORE EQUITY ApSMikkel Dusinius Ehlers forlater ledelsen for CORE EQUITY ApS etter en periode på 4 år.Se mere
21. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGCORE EQUITY ApSTidligere status: Normal. Mikkel Dusinius Ehlers eier 25% av virksomheten.Se mere
12. juli 2023Underskudd på DKK 98.881 CORE EQUITY ApSCORE EQUITY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mikkel Dusinius Ehlers er medlem af ledelsen.Se mere
25. juli 2022Overskudd på DKK 55.604 CORE EQUITY ApSCORE EQUITY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mikkel Dusinius Ehlers er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 34.371 CORE EQUITY ApSCORE EQUITY ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. mai 2020 til 31. desember 2020. Mikkel Dusinius Ehlers er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2020StiftelseCORE EQUITY ApSCORE EQUITY ApS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Mikkel Dusinius Ehlers er medlem af ledelsen.Se mere