5. juliOverskudd på DKK 9.413 Perfectseason Catering & Events ApSPerfectseason Catering & Events ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. april 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Funder er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniEndring i eierkretsenHOLDINGAKTIESELSKABET JGMikkel Funder er ikke lenger registrert som reell eier av HOLDINGAKTIESELSKABET JG.Se mere
5. juniOverskudd på DKK 59.831 INTENTO HOLDING A/SINTENTO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Funder eier 50% av virksomheten.Se mere
20. maiNytt navn: Perfectseason Catering & Events ApSPlanteslagterne Catering & Events ApSPlanteslagterne Catering & Events ApS skifter navn til Perfectseason Catering & Events ApS. Mikkel Funder er medlem af ledelsen.Se mere
24. aprilOverskudd på DKK 0 Mikkel Funder Enterprises ApSMikkel Funder Enterprises ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Funder er medlem af ledelsen.Se mere
24. aprilOverskudd på DKK 0 Mikkel Funder Holding 2 ApSMikkel Funder Holding 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Funder er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar · kobenhavnliv.dkPå vej frem: Lidt mindre tab hos Mikkel Funder Holding 1 ApSMikkel Funder Holding 1 ApS har netop afleveret regnskab for perioden 1 oktober 2022 til 30 september 2023. Les artikkel
2. januarUnderskudd på DKK 6.745 Mikkel Funder Holding 1 ApSMikkel Funder Holding 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Mikkel Funder er medlem af ledelsen.Se mere
13. august 2023AdresseendringPlanteslagterne Catering & Events ApSPlanteslagterne Catering & Events ApS flytter fra København V til København NV. Mikkel Funder er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 11.265 INTENTO HOLDING A/SINTENTO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mikkel Funder eier 50% av virksomheten.Se mere
12. juni 2023Underskudd på DKK 386.293 HOLDINGAKTIESELSKABET JGHOLDINGAKTIESELSKABET JG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mikkel Funder eier 50% av virksomheten.Se mere
7. juni 2023Henrik Have Christensen blir ny styrelederPlanteslagterne Catering & Events ApSHenrik Have Christensen erstatter Kasper Staal Jørgensen som styreleder hos Planteslagterne Catering & Events ApS etter en periode på 2 måneder. Mikkel Funder er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2023Underskudd på DKK 40.427 Mikkel Funder Enterprises ApSMikkel Funder Enterprises ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mikkel Funder er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2023Underskudd på DKK 20.492 Mikkel Funder Holding 2 ApSMikkel Funder Holding 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mikkel Funder er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2023StiftelsePlanteslagterne Catering & Events ApSPlanteslagterne Catering & Events ApS stiftes i bransjen event catering. Mikkel Funder er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2023Underskudd på DKK 8.295 Mikkel Funder Holding 1 ApSMikkel Funder Holding 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Mikkel Funder er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 2022Mikkel Funder forlater ledelsenLittle India ApSMikkel Funder forlater ledelsen for Little India ApS etter en periode på 2 år.Se mere
30. juni 2022Endring i eierkretsenLittle India ApSMikkel Funder er ikke lenger registrert som reell eier av Little India ApS.Se mere
30. juni 2022Endring i eierkretsenStreet Wok ApSMikkel Funder er ikke lenger registrert som reell eier av Street Wok ApS.Se mere
30. juni 2022Endring i eierkretsenMarketing Company ApSMikkel Funder er ikke lenger registrert som reell eier av Marketing Company ApS.Se mere