3. aprilOverskudd på DKK 129.576 MR Invest Kolding ApSMR Invest Kolding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Mikkel Haahr Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 2,2 mio.Falm Invest ApSFalm Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Mikkel Haahr Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2023Endring i eierkretsenFalm Invest ApSMikkel Haahr Jørgensen reduserer sitt reelle eierskap av Falm Invest ApS.Se mere
31. januar 2023Overskudd på DKK 17 mio.Falm Invest ApSFalm Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Mikkel Haahr Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2023Overskudd på DKK 319.456 MR Invest Kolding ApSMR Invest Kolding ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. november 2021 til 30. september 2022. Mikkel Haahr Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2022Mikkel Haahr Jørgensen forlater ledelsenRemimi Ejendomme ApSMikkel Haahr Jørgensen forlater ledelsen for Remimi Ejendomme ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
6. mai 2022Endring i eierkretsenRemimi Ejendomme ApSMikkel Haahr Jørgensen er ikke lenger registrert som reell eier av Remimi Ejendomme ApS.Se mere
31. mars 2022AdresseendringMR Invest Kolding ApSMR Invest Kolding ApS flytter fra Vojens til Kolding. Mikkel Haahr Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2022Overskudd på DKK 2,0 mio.Falm Invest ApSFalm Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Mikkel Haahr Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021StiftelseRemimi Ejendomme ApSRemimi Ejendomme ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Mikkel Haahr Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2021 · Wood SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerProvipal ApS Henrik Stendevad Skøtt er indtrådt i direktionen hos Provipal ApS i stedet for Mikkel Haahr Jørgensen og René Kjeldsen. Les artikkel
2. desember 2021Nytt navn: Falm Invest ApSPROVIPAL INVEST ApSPROVIPAL INVEST ApS skifter navn til Falm Invest ApS. Mikkel Haahr Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2021Mikkel Haahr Jørgensen forlater ledelsenPROVIPAL ApSMikkel Haahr Jørgensen forlater ledelsen for PROVIPAL ApS etter en periode på 13 år.Se mere
1. desember 2021Endring i eierkretsenPROVIPAL ApSMikkel Haahr Jørgensen er ikke lenger registrert som reell eier av PROVIPAL ApS.Se mere
8. november 2021StiftelseMR Invest Kolding ApSMR Invest Kolding ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Mikkel Haahr Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.PROVIPAL INVEST ApSTidligere bransje: Uoplyst. Mikkel Haahr Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2020Overskudd på DKK 1,8 mio.PROVIPAL INVEST ApSPROVIPAL INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Mikkel Haahr Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2020Overskudd på DKK 3,5 mio.PROVIPAL ApSPROVIPAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Mikkel Haahr Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2020Overskudd på DKK 1,1 mio.PROVIPAL INVEST ApSPROVIPAL INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Mikkel Haahr Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2020Overskudd på DKK 2,2 mio.PROVIPAL ApSPROVIPAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Mikkel Haahr Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere