30. januar 2003Mikkel Heltborg Terp forlater styretD. H. SHUTTLECOCKS DK A/SMikkel Heltborg Terp forlater styret for D. H. SHUTTLECOCKS DK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
11. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortD. H. SHUTTLECOCKS DK A/SD. H. SHUTTLECOCKS DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Mikkel Heltborg Terp er medlem av styret.Se mere
3. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortD. H. SHUTTLECOCKS DK A/SD. H. SHUTTLECOCKS DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Mikkel Heltborg Terp er medlem av styret.Se mere
1. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortD. H. SHUTTLECOCKS DK A/SD. H. SHUTTLECOCKS DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 31. desember 1999. Mikkel Heltborg Terp er medlem av styret.Se mere
1. januar 2000Mikkel Heltborg Terp blir med i styretD. H. SHUTTLECOCKS DK A/SMikkel Heltborg Terp blir med i styret for D. H. SHUTTLECOCKS DK A/S.Se mere