2. maiOverskudd på DKK 0 MIK & ApSMIK & ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Kongsgaard Koed er medlem af ledelsen.Se mere
29. aprilUnderskudd på DKK 349.759 NEW& ApSNEW& ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Kongsgaard Koed eier 45% av virksomheten.Se mere
25. aprilUnderskudd på DKK 7.763 Koed & Fogh Invest ApSKoed & Fogh Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Kongsgaard Koed eier 22,5% av virksomheten.Se mere
7. februarStiftelseBusiness Management Framework ApSBusiness Management Framework ApS stiftes i bransjen databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Mikkel Kongsgaard Koed eier 45% av virksomheten.Se mere
1. september 2023Endring i eierkretsenKoed & Fogh Invest ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Koed & Fogh Invest ApS. Mikkel Kongsgaard Koed eier fortsat 22,5% av virksomheten.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 13.572 Koed & Fogh Invest ApSKoed & Fogh Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. desember 2021 til 31. desember 2022. Mikkel Kongsgaard Koed eier 22,5% av virksomheten.Se mere
20. juni 2023Underskudd på DKK 1,3 mio.NEW& ApSNEW& ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mikkel Kongsgaard Koed eier 45% av virksomheten.Se mere
20. juni 2023Underskudd på DKK 519.357 MIK & ApSMIK & ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mikkel Kongsgaard Koed er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2023Jesper Varning Poulsen forlater styretKoed & Fogh Invest ApSJesper Varning Poulsen forlater styret for Koed & Fogh Invest ApS etter en periode på 2 år. Mikkel Kongsgaard Koed eier 22,5% av virksomheten.Se mere
2. mars 2022Overskudd på DKK 1,0 mio.NEW& ApSNEW& ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mikkel Kongsgaard Koed eier 45% av virksomheten.Se mere
1. mars 2022Overskudd på DKK 464.996 MIK & ApSMIK & ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. januar 2021 til 31. desember 2021. Mikkel Kongsgaard Koed er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2021StiftelseKoed & Fogh Invest ApSKoed & Fogh Invest ApS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Mikkel Kongsgaard Koed eier 22,5% av virksomheten.Se mere
1. februar 2021Mikkel Kongsgaard Koed blir med i styretNEW& ApSMikkel Kongsgaard Koed blir med i styret for NEW& ApS.Se mere
1. februar 2021Endring i eierkretsenNEW& ApSMikkel Kongsgaard Koed registrert som reell eier av NEW& ApS.Se mere
1. februar 2021Nytt navn: NEW& ApSNew & ApSNew & ApS skifter navn til NEW& ApS. Mikkel Kongsgaard Koed eier 45% av virksomheten.Se mere
29. januar 2021Nytt navn: MIK & ApSMIK & APSMIK & APS skifter navn til MIK & ApS. Mikkel Kongsgaard Koed er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2021StiftelseMIK & APSMIK & APS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mikkel Kongsgaard Koed er medlem af ledelsen.Se mere