22. desember 2023Overskudd på DKK 326.940 Manhattan Holding ApSManhattan Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mikkel Küster er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Overskudd på DKK 188.718 5TESTED ApS5TESTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mikkel Küster er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Overskudd på DKK 129.466 WIENERWALTZ ApSWIENERWALTZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mikkel Küster er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. desember 2023Underskudd på DKK 64.542 Vallø Mejeri ApSVallø Mejeri ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mikkel Küster er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2023Overskudd på DKK 132.018 Makwärk ApSMakwärk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mikkel Küster er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2023Endring i eierkretsenWIENERWALTZ ApSMikkel Küster registrert som reell eier av WIENERWALTZ ApS.Se mere
15. februar 2023Overskudd på DKK 356.611 Makwärk ApSMakwärk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Mikkel Küster er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2023Ny status NORMALMakwärk ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Mikkel Küster er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2023Mikkel Küster blir med i ledelsenMakwärk ApSMikkel Küster blir med i ledelsen for Makwärk ApS.Se mere
7. februar 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMakwärk ApSTidligere status: Normal. Mikkel Küster eier 50% av virksomheten.Se mere
26. januar 2023AdresseendringMakwärk ApSMakwärk ApS flytter fra København K til Køge. Mikkel Küster eier 50% av virksomheten.Se mere
28. desember 2022Overskudd på DKK 142.246 WIENERWALTZ ApSWIENERWALTZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mikkel Küster er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. desember 2022Overskudd på DKK 36.499 Vallø Mejeri ApSVallø Mejeri ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mikkel Küster er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2022Overskudd på DKK 220.769 Manhattan Holding ApSManhattan Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mikkel Küster er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2022Overskudd på DKK 187.741 5TESTED ApS5TESTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mikkel Küster er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021Overskudd på DKK 350.419 Makwärk ApSMakwärk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mikkel Küster eier 50% av virksomheten.Se mere
15. desember 2021Underskudd på DKK 219.408 Vallø Mejeri ApSVallø Mejeri ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mikkel Küster er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021Overskudd på DKK 130.478 Manhattan Holding ApSManhattan Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mikkel Küster er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2021Overskudd på DKK 223.020 WIENERWALTZ ApSWIENERWALTZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mikkel Küster er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. desember 2021Overskudd på DKK 81.735 5TESTED ApS5TESTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mikkel Küster er medlem af ledelsen.Se mere