25. juniEndring i eierkretsenAkson byg ApSMikkel Møller Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av Akson byg ApS.Se mere
21. juniAdresseendringM-S Group ApSM-S Group ApS flytter fra Hasselager til Aabenraa. Mikkel Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. aprilOverskudd på DKK 1,3 mio.Mikkel M. Jensen Holding ApSMikkel M. Jensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. aprilUnderskudd på DKK 10.882 M-S Group ApSM-S Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. oktober 2022 til 31. desember 2023. Mikkel Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. aprilNytt navn: M-S Group ApSAkson Ejendomme ApSAkson Ejendomme ApS skifter navn til M-S Group ApS. Mikkel Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. marsOverskudd på DKK 7,3 mio.SØRENSEN BYG, ØSTER HØJST ApSSØRENSEN BYG, ØSTER HØJST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Møller Jensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
13. marsMikkel Møller Jensen forlater ledelsenAkson byg ApSMikkel Møller Jensen forlater ledelsen for Akson byg ApS etter en periode på 2 år.Se mere
13. marsNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONAkson byg ApSTidligere status: Normal. Mikkel Møller Jensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenAkson Ejendomme ApSMikkel Møller Jensen øker sitt reelle eierskap av Akson Ejendomme ApS.Se mere
1. juli 2023Endring i eierkretsenSØRENSEN BYG, ØSTER HØJST ApSMikkel Møller Jensen registrert som reell eier av SØRENSEN BYG, ØSTER HØJST ApS.Se mere
1. juli 2023Endring i eierkretsenAkson byg ApSMikkel Møller Jensen reduserer sitt reelle eierskap av Akson byg ApS.Se mere
12. april 2023AdresseendringMikkel M. Jensen Holding ApSMikkel M. Jensen Holding ApS flytter fra Aarhus C til Aabenraa. Mikkel Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2023AdresseendringAkson byg ApSAkson byg ApS flytter fra Hasselager til Sabro. Mikkel Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2023Overskudd på DKK 810.782 Mikkel M. Jensen Holding ApSMikkel M. Jensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. september 2021 til 31. desember 2022. Mikkel Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2023Overskudd på DKK 1,6 mio.Akson byg ApSAkson byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 31. desember 2022. Mikkel Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2022 · Vores-Hasselager.dkNye virksomheder i Hasselager i sidste månedAkson Ejendomme ApS , Jegstrupvej 42, 8361 Hasselager Akson Ejendomme ApS tilhører branchen Anden udlejning af boliger og er ejet af Kasper Møller Brændgaard, Mikkel Møller Jensen og Simon Warming Andersen. Les artikkel
24. oktober 2022StiftelseAkson Ejendomme ApSAkson Ejendomme ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Mikkel Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2021AdresseendringAkson byg ApSAkson byg ApS flytter fra Aarhus C til Hasselager. Mikkel Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2021StiftelseAkson byg ApSAkson byg ApS stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Mikkel Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2021StiftelseMikkel M. Jensen Holding ApSMikkel M. Jensen Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mikkel Møller Jensen er medlem af ledelsen.Se mere