30. juniUnderskudd på DKK 16.341 Shary Education ApSShary Education ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mikkel Sjølund Pieler er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 108.881 Shary Education ApSShary Education ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. september 2021 til 31. desember 2022. Mikkel Sjølund Pieler er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 2022Endring i eierkretsenStockUp I/SMikkel Sjølund Pieler er ikke lenger registrert som reell eier av StockUp I/S.Se mere
1. desember 2021Endring i eierkretsenShary Education ApSRoshan Pratap Katel registrert som reell eier av Shary Education ApS. Mikkel Sjølund Pieler er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2021StiftelseShary Education ApSShary Education ApS stiftes i bransjen webportaler. Mikkel Sjølund Pieler er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2021AdresseendringStockUp I/SStockUp I/S flytter fra Bagsværd til København N. Mikkel Sjølund Pieler eier 33,3% av virksomheten.Se mere
16. mars 2021Endring i eierkretsenStockUp I/SMikkel Sjølund Pieler registrert som reell eier av StockUp I/S.Se mere