18. april 2018Ulf Steen Neitzel blir med i styretØRHOLM BRUGSFORENINGUlf Steen Neitzel erstatter Mikkel Villiam Demant Jørgensen i styret for ØRHOLM BRUGSFORENING etter en periode på 4 år.Se mere
11. mai 2017Overskudd på DKK 514.936 ØRHOLM BRUGSFORENINGØRHOLM BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Mikkel Villiam Demant Jørgensen er medlem av styret.Se mere
13. mai 2016Overskudd på DKK 848.122 ØRHOLM BRUGSFORENINGØRHOLM BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mikkel Villiam Demant Jørgensen er medlem av styret.Se mere
12. mai 2016Finn Ulf Larsen blir med i styretØRHOLM BRUGSFORENINGFinn Ulf Larsen blir med i styret for ØRHOLM BRUGSFORENING. Mikkel Villiam Demant Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mai 2015Overskudd på DKK 413.235 ØRHOLM BRUGSFORENINGØRHOLM BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Mikkel Villiam Demant Jørgensen er medlem av styret.Se mere
23. april 2015Mo Lindum blir med i styretØRHOLM BRUGSFORENINGMo Lindum erstatter Birte-Marie Jørgensen i styret for ØRHOLM BRUGSFORENING etter en periode på 2 år. Mikkel Villiam Demant Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. mai 2014Overskudd på DKK 361.730 ØRHOLM BRUGSFORENINGØRHOLM BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Mikkel Villiam Demant Jørgensen er medlem av styret.Se mere
10. april 2014Mikkel Villiam Demant Jørgensen blir med i styretØRHOLM BRUGSFORENINGMikkel Villiam Demant Jørgensen erstatter Gitte Søndergaard Petersen i styret for ØRHOLM BRUGSFORENING etter en periode på 16 år.Se mere