KRONJYLLANDS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Minna Nickø er medlem av styret.
KRONJYLLANDS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Minna Nickø er medlem av styret.
Kurt Machon Steffensen forlater styret for KRONJYLLANDS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980 ApS etter en periode på 16 år. Minna Nickø er fortsatt styremedlem.
Inge-Lise Christensen forlater styret for KRONJYLLANDS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980 ApS etter en periode på 13 år. Minna Nickø er fortsatt styremedlem.
Peer Lyse Skrubbeltrang forlater styret for KRONJYLLANDS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980 ApS etter en periode på 11 år. Minna Nickø er fortsatt styremedlem.