12. mai 2022Mireille Soa forlater styretJ.H. HOLM & CO. A/SMireille Soa forlater styret for J.H. HOLM & CO. A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
4. oktober 2021Underskudd på DKK 552.060 J.H. HOLM & CO. A/SJ.H. HOLM & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Mireille Soa er styreleder.Se mere
4. oktober 2021Ny status NORMALJ.H. HOLM & CO. A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Mireille Soa er styreleder.Se mere
22. september 2021Mireille Soa blir med i styretJ.H. HOLM & CO. A/SMireille Soa blir med i styret for J.H. HOLM & CO. A/S.Se mere
22. september 2021Peter Burkal Larsen blir med i ledelsenJ.H. HOLM & CO. A/SPeter Burkal Larsen blir med i ledelsen for J.H. HOLM & CO. A/S. Mireille Soa er styreleder.Se mere
26. august 2021Mireille Soa forlater styretEJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980Mireille Soa forlater styret for EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980 etter en periode på 5 år.Se mere
24. mars 2021Jørgen Hansen Holm forlater styretEJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980Jørgen Hansen Holm forlater styret for EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980 etter en periode på 49 år. Mireille Soa er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mars 2021Jørgen Hansen Holm forlater ledelsenEJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980Jørgen Hansen Holm forlater ledelsen for EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980 etter en periode på 49 år. Mireille Soa er medlem av styret.Se mere
5. november 2020Underskudd på DKK 1.688 EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Mireille Soa er medlem av styret.Se mere
24. september 2019Underskudd på DKK 1.664 EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Mireille Soa er medlem av styret.Se mere
27. september 2018Underskudd på DKK 1.705 EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Mireille Soa er medlem av styret.Se mere
22. september 2017Underskudd på DKK 230 EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Mireille Soa er medlem av styret.Se mere
13. september 2016Underskudd på DKK 7.571 EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980 offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Mireille Soa er medlem av styret.Se mere
2. september 2016Mireille Soa blir med i styretEJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980Mireille Soa blir med i styret for EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. SEPTEMBER 1980.Se mere