28. juniUnderskudd på DKK 1.160 Stokbro & Gode Holding ApSStokbro & Gode Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Miriam Mbaruk Gode er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 64.804 ArcaSafe ApSArcaSafe ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Miriam Mbaruk Gode er medlem af ledelsen.Se mere
9. august 2023Underskudd på DKK 977.617 ArcaSafe ApSArcaSafe ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Miriam Mbaruk Gode er medlem af ledelsen.Se mere
7. august 2023Underskudd på DKK 5.594 Stokbro & Gode Holding ApSStokbro & Gode Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Miriam Mbaruk Gode er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2022Regnskap for 2021 omgjortArcaSafe ApSArcaSafe ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Miriam Mbaruk Gode er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2022Underskudd på DKK 5.291 Stokbro & Gode Holding ApSStokbro & Gode Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Miriam Mbaruk Gode er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2022Ny status NORMALStokbro & Gode Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Miriam Mbaruk Gode er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2022Miriam Mbaruk Gode blir med i ledelsenStokbro & Gode Holding ApSMiriam Mbaruk Gode blir med i ledelsen for Stokbro & Gode Holding ApS.Se mere
24. januar 2022AdresseendringStokbro & Gode Holding ApSStokbro & Gode Holding ApS flytter fra København Ø til Svendborg. Miriam Mbaruk Gode er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGStokbro & Gode Holding ApSTidligere status: Normal. Miriam Mbaruk Gode eier 50% av virksomheten.Se mere
6. januar 2022AdresseendringStokbro & Gode Holding ApSStokbro & Gode Holding ApS flytter fra Valby til København Ø. Miriam Mbaruk Gode eier 50% av virksomheten.Se mere
22. september 2021AdresseendringArcaSafe ApSArcaSafe ApS flytter fra Valby til Svendborg. Miriam Mbaruk Gode er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2021Overskudd på DKK 234.193 ArcaSafe ApSArcaSafe ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Miriam Mbaruk Gode er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2021Underskudd på DKK 1.423 Stokbro & Gode Holding ApSStokbro & Gode Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Miriam Mbaruk Gode eier 50% av virksomheten.Se mere
22. september 2020Overskudd på DKK 0 Stokbro & Gode Holding ApSStokbro & Gode Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. september 2019 til 31. desember 2019. Miriam Mbaruk Gode eier 50% av virksomheten.Se mere
31. januar 2020Overskudd på DKK 160.247 ArcaSafe ApSArcaSafe ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Miriam Mbaruk Gode er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2019AdresseendringArcaSafe ApSArcaSafe ApS flytter fra København V til Valby. Miriam Mbaruk Gode er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2019StiftelseStokbro & Gode Holding ApSStokbro & Gode Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Miriam Mbaruk Gode eier 50% av virksomheten.Se mere
31. mai 2019Underskudd på DKK 141.506 ArcaSafe ApSArcaSafe ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. oktober 2017 til 31. desember 2018. Miriam Mbaruk Gode er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2017StiftelseArcaSafe ApSArcaSafe ApS stiftes i bransjen fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer. Miriam Mbaruk Gode er medlem af ledelsen.Se mere