1. juni 2020Mo Shizhen forlater ledelsenSnedkerinventar Kbh ApSMo Shizhen forlater ledelsen for Snedkerinventar Kbh ApS etter en periode på 6 år.Se mere
25. mai 2020Ny bransje: Fremstilling af andre møblerM.S.HANDEL ApSTidligere bransje: Uoplyst. Mo Shizhen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2020Endring i eierkretsenM.S.HANDEL ApSJan Jønsson Granat registrert som reell eier av M.S.HANDEL ApS. Mo Shizhen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2019Underskudd på DKK 975 M.S.HANDEL ApSM.S.HANDEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mo Shizhen er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2018Underskudd på DKK 780 M.S.HANDEL ApSM.S.HANDEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mo Shizhen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2017Underskudd på DKK 851 M.S.HANDEL ApSM.S.HANDEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Mo Shizhen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2016Underskudd på DKK 780 M.S.HANDEL ApSM.S.HANDEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Mo Shizhen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2015Underskudd på DKK 3.659 M.S.HANDEL ApSM.S.HANDEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. februar 2014 til 30. juni. Mo Shizhen er medlem af ledelsen.Se mere
19. februar 2014StiftelseM.S.HANDEL ApSM.S.HANDEL ApS stiftes i bransjen uoplyst. Mo Shizhen er medlem af ledelsen.Se mere