6. oktober 1999Hans Henrik Christiansen blir med i ledelsenCOOL GRAPHICS ApSHans Henrik Christiansen erstatter Mogens Andreas Christiansen i ledelsen for COOL GRAPHICS ApS etter en periode på 12 år.Se mere
8. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortCOOL GRAPHICS ApSCOOL GRAPHICS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Mogens Andreas Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 1998Nytt navn: COOL GRAPHICS ApSHMC TEXTILES ApSHMC TEXTILES ApS skifter navn til COOL GRAPHICS ApS. Mogens Andreas Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortHMC TEXTILES ApSHMC TEXTILES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Mogens Andreas Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortHMC TEXTILES ApSHMC TEXTILES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Mogens Andreas Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortHMC TEXTILES ApSHMC TEXTILES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Mogens Andreas Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 1989Mogens Andreas Christiansen forlater ledelsenANPARTSSELSKABET AF 26.APRIL 1989Mogens Andreas Christiansen forlater ledelsen for ANPARTSSELSKABET AF 26.APRIL 1989 etter en periode på 6 år.Se mere
4. mai 1989Nytt navn: ANPARTSSELSKABET AF 26.APRIL 1989ARKITEKTFIRMAET MOGENS CHRISTIANSEN ApSARKITEKTFIRMAET MOGENS CHRISTIANSEN ApS skifter navn til ANPARTSSELSKABET AF 26.APRIL 1989. Mogens Andreas Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juli 1988Mogens Andreas Christiansen forlater styretHMC GRAFISK A/SMogens Andreas Christiansen forlater styret for HMC GRAFISK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
21. oktober 1987Nytt navn: HMC TEXTILES ApSASX 12117 ApSASX 12117 ApS skifter navn til HMC TEXTILES ApS. Mogens Andreas Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 1987Jens Nørskov forlater ledelsenASX 12117 ApSJens Nørskov forlater ledelsen for ASX 12117 ApS etter en periode på 4 måneder. Mogens Andreas Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1987StiftelseASX 12117 ApSASX 12117 ApS stiftes i bransjen agenturhandel med blandet sortiment. Mogens Andreas Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 1985StiftelseHMC GRAFISK A/SHMC GRAFISK A/S stiftes i 1985. Mogens Andreas Christiansen er medlem av styret.Se mere
24. juni 1983StiftelseARKITEKTFIRMAET MOGENS CHRISTIANSEN ApSARKITEKTFIRMAET MOGENS CHRISTIANSEN ApS stiftes i 1983. Mogens Andreas Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere