27. oktober 2023 · ErhvervslivodenseBegrænset nedgang: Virksomhed i Odense C fik lidt lavere overskudVirksomheden ledes af direktør Mogens Andrés. Les artikkel
27. oktober 2023Overskudd på DKK 178.948 MISSYA A/SMISSYA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mogens Andrés er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2022Overskudd på DKK 301.747 MISSYA A/SMISSYA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mogens Andrés er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2021Overskudd på DKK 105.713 MISSYA A/SMISSYA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mogens Andrés er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2020Overskudd på DKK 333.401 MISSYA A/SMISSYA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mogens Andrés er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2020Peter Christian Høyer blir med i styretMISSYA A/SPeter Christian Høyer blir med i styret for MISSYA A/S. Mogens Andrés er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2019Overskudd på DKK 174.370 MISSYA A/SMISSYA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mogens Andrés er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2018Overskudd på DKK 19.142 MISSYA A/SMISSYA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mogens Andrés er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2018AdresseendringMISSYA A/SMISSYA A/S flytter fra Vejle til Odense C. Mogens Andrés er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2018Mogens Andrés blir med i ledelsenMISSYA A/SMogens Andrés erstatter Morten Christensen i ledelsen for MISSYA A/S etter en periode på 7 år.Se mere
1. januar 2018Christian Frederik Høyer blir med i styretMISSYA A/SChristian Frederik Høyer blir med i styret for MISSYA A/S. Mogens Andrés er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2017Mikael Kristian Vest forlater styretMISSYA A/SMikael Kristian Vest forlater styret for MISSYA A/S etter en periode på 3 år. Mogens Andrés er fortsatt styremedlem.Se mere
4. september 2017Overskudd på DKK 654.162 MISSYA A/SMISSYA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Mogens Andrés er medlem av styret.Se mere
26. september 2016Overskudd på DKK 281.597 MISSYA A/SMISSYA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Mogens Andrés er medlem av styret.Se mere
14. september 2016Mogens Andrés blir med i styretMISSYA A/SMogens Andrés erstatter Ole Beck-Nielsen i styret for MISSYA A/S etter en periode på 5 år.Se mere
17. april 2012Mogens Andrés forlater styretKÆDESELSKABET WUNDERWEAR SMBAMogens Andrés forlater styret for KÆDESELSKABET WUNDERWEAR SMBA etter en periode på 2 år.Se mere
1. desember 2011Andre Bech Andersen blir med i styretKÆDESELSKABET WUNDERWEAR SMBAAndre Bech Andersen erstatter Camilla Lund Holm i styret for KÆDESELSKABET WUNDERWEAR SMBA etter en periode på 1 år. Mogens Andrés er fortsatt styremedlem.Se mere
25. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortKÆDESELSKABET WUNDERWEAR SMBAKÆDESELSKABET WUNDERWEAR SMBA offentliggjør regnskap for perioden 24. august 2010 til 30. juni. Mogens Andrés er medlem av styret.Se mere
24. august 2010StiftelseKÆDESELSKABET WUNDERWEAR SMBAKÆDESELSKABET WUNDERWEAR SMBA stiftes i bransjen engroshandel med beklædning. Mogens Andrés er medlem av styret.Se mere