22. juni 2023Grethe Toftlund blir med i ledelsenTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSGrethe Toftlund erstatter Mogens Barslund i ledelsen for TEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS etter en periode på 35 år.Se mere
20. juni 2023Endring i eierkretsenTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSMogens Barslund er ikke lenger registrert som reell eier av TEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS.Se mere
23. juni 2022Overskudd på DKK 15.674 TEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2021Underskudd på DKK 37.092 TEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2020AdresseendringTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS flytter fra Præstø til Sjællands Odde. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2020Overskudd på DKK 20.011 TEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2019Underskudd på DKK 11.330 TEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2018Overskudd på DKK 61.360 TEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2017Underskudd på DKK 13.698 TEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2016Overskudd på DKK 31.563 TEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2015Overskudd på DKK 85.129 TEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2014Overskudd på DKK 55.883 TEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2013Overskudd på DKK 1.591 TEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: ReklamebureauerTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTidligere bransje: Reklamebureauvirksomhed. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApSTEGNESTUEN VED MOGENS BARSLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Mogens Barslund er medlem af ledelsen.Se mere