Velliv, Pension & Livsforsikring A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Edvard Pedersen er medlem av styret.
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Edvard Pedersen er medlem av styret.
Leif Flemming Larsen forlater styret for Velliv, Pension & Livsforsikring A/S etter en periode på 4 år. Mogens Edvard Pedersen er fortsatt styremedlem.
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mogens Edvard Pedersen er medlem av styret.
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mogens Edvard Pedersen er medlem av styret.
Hans Henrik Klestrup forlater styret for Velliv, Pension & Livsforsikring A/S etter en periode på 2 år. Mogens Edvard Pedersen er fortsatt styremedlem.
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mogens Edvard Pedersen er medlem av styret.
Gustaf Sebastian Björnson Unger forlater styret for Velliv, Pension & Livsforsikring A/S etter en periode på 2 år. Mogens Edvard Pedersen er fortsatt styremedlem.