25. juni 2014Mogens Evart forlater styretFREDENSBORG HOLDING A/SMogens Evart forlater styret for FREDENSBORG HOLDING A/S etter en periode på 23 år.Se mere
20. juli 2013Overskudd på DKK 2,5 mio.FREDENSBORG HOLDING A/SFREDENSBORG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Mogens Evart er medlem av styret.Se mere
19. juli 2012Overskudd på DKK 13 mio.FREDENSBORG HOLDING A/SFREDENSBORG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Mogens Evart er medlem av styret.Se mere
29. august 2011Philip Kjær blir med i styretFREDENSBORG HOLDING A/SPhilip Kjær blir med i styret for FREDENSBORG HOLDING A/S. Mogens Evart er fortsatt styremedlem.Se mere
25. august 2011Kirsten Schiersing forlater styretFREDENSBORG HOLDING A/SKirsten Schiersing forlater styret for FREDENSBORG HOLDING A/S etter en periode på 4 år. Mogens Evart er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juli 2011Regnskap for 2011 offentligjortFREDENSBORG HOLDING A/SFREDENSBORG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Mogens Evart er medlem av styret.Se mere
16. august 2010Regnskap for 2010 offentligjortFREDENSBORG HOLDING A/SFREDENSBORG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Mogens Evart er medlem av styret.Se mere
4. juni 2010Jeanett Barnes Hansen blir med i styretFREDENSBORG HOLDING A/SJeanett Barnes Hansen blir med i styret for FREDENSBORG HOLDING A/S. Mogens Evart er fortsatt styremedlem.Se mere
30. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortFREDENSBORG HOLDING A/SFREDENSBORG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Mogens Evart er medlem av styret.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberFREDENSBORG HOLDING A/STidligere bransje: Uoplyst. Mogens Evart er medlem av styret.Se mere
3. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortFREDENSBORG HOLDING A/SFREDENSBORG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Mogens Evart er medlem av styret.Se mere
3. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortFREDENSBORG HOLDING A/SFREDENSBORG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Mogens Evart er medlem av styret.Se mere
28. november 2007Kirsten Schiersing blir med i styretFREDENSBORG HOLDING A/SKirsten Schiersing erstatter Peter Drewsen Fredsted i styret for FREDENSBORG HOLDING A/S etter en periode på 16 år. Mogens Evart er fortsatt styremedlem.Se mere
12. oktober 2007AdresseendringFREDENSBORG HOLDING A/SFREDENSBORG HOLDING A/S flytter til ny adresse i Fredensborg. Mogens Evart er medlem av styret.Se mere
13. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortFREDENSBORG HOLDING A/SFREDENSBORG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Mogens Evart er medlem av styret.Se mere
3. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortFREDENSBORG HOLDING A/SFREDENSBORG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Mogens Evart er medlem av styret.Se mere
15. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortFREDENSBORG HOLDING A/SFREDENSBORG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Mogens Evart er medlem av styret.Se mere
29. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortFREDENSBORG HOLDING A/SFREDENSBORG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Mogens Evart er medlem av styret.Se mere
24. november 2003Henrik Lasse Lindblad blir med i styretFMT A/SHenrik Lasse Lindblad erstatter Mogens Evart i styret for FMT A/S etter en periode på 22 år.Se mere
2. oktober 2003Mogens Evart forlater styretFREDENSBORG KORN- OG MASKINANPARTSSELSKABMogens Evart forlater styret for FREDENSBORG KORN- OG MASKINANPARTSSELSKAB etter en periode på 12 år.Se mere