KOMPLEMENTARSELSKABET LINDUM VINDMØLLEPARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mogens Friis Thordal Børsting er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET LINDUM VINDMØLLEPARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Mogens Friis Thordal Børsting er medlem af ledelsen.