1. oktoberKit Bolvig Frimark blir med i ledelsenSportigan Høng ApSKit Bolvig Frimark erstatter Mathias Olsen i ledelsen for Sportigan Høng ApS etter en periode på 6 år. Mogens Gyldenvang er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. oktoberEndring i eierkretsenSportigan Høng ApSKit Bolvig Frimark registrert som reell eier av Sportigan Høng ApS. Mogens Gyldenvang er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. juliOverskudd på DKK 1,0 mio.SKOVGÅRD-GYLDENVANG HOLDING A/SSKOVGÅRD-GYLDENVANG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Gyldenvang er medlem af ledelsen.Se mere
2. juliUnderskudd på DKK 6.584 M.G. TRADING. HØNG ApSM.G. TRADING. HØNG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Gyldenvang er medlem af ledelsen.Se mere
2. juliOverskudd på DKK 12.215 EJENDOMSINVEST 2007 ApSEJENDOMSINVEST 2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Gyldenvang er medlem af ledelsen.Se mere
2. juliOverskudd på DKK 5.652 M.G. Handel ApsM.G. Handel Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Gyldenvang er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniNy bransje: Anden udlejning af boligerM.G. Handel ApsTidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Mogens Gyldenvang er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 347.459 TRINE ApSTRINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Gyldenvang er medlem af ledelsen.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 1,5 mio.NY EJENDOM A/SNY EJENDOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Gyldenvang er medlem af ledelsen.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 224.993 CENTERGRUPPEN HØNG A/SCENTERGRUPPEN HØNG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Gyldenvang er medlem af ledelsen.Se mere
25. aprilOverskudd på DKK 58.493 HANDELSSELSKABET KJ ApSHANDELSSELSKABET KJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Gyldenvang er medlem af ledelsen.Se mere
5. marsUnderskudd på DKK 41.172 Sportigan Høng ApSSportigan Høng ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Gyldenvang er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. januarEndring i eierkretsenM.G. Handel ApsMogens Gyldenvang reduserer sitt reelle eierskap av M.G. Handel Aps.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.SKOVGÅRD-GYLDENVANG HOLDING A/SSKOVGÅRD-GYLDENVANG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Gyldenvang er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 27.238 M.G. Handel ApsM.G. Handel Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Gyldenvang er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 8.312 M.G. TRADING. HØNG ApSM.G. TRADING. HØNG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Gyldenvang er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 61.036 EJENDOMSINVEST 2007 ApSEJENDOMSINVEST 2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Gyldenvang er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2023Overskudd på DKK 1,9 mio.NY EJENDOM A/SNY EJENDOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Gyldenvang er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2023Overskudd på DKK 360.243 CENTERGRUPPEN HØNG A/SCENTERGRUPPEN HØNG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Gyldenvang er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2023Underskudd på DKK 11.018 Sportigan Høng ApSSportigan Høng ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Gyldenvang er adm. direktør i virksomheten.Se mere