24. februar 2005Tom Edwin Gøttsch blir ny styrelederA-V-N MASKIN A/STom Edwin Gøttsch erstatter Mogens Hjort Hansen som styreleder hos A-V-N MASKIN A/S etter en periode på 4 år.Se mere
9. november 2004Mogens Hjort Hansen forlater styretM.H. HOLDING A/SMogens Hjort Hansen forlater styret for M.H. HOLDING A/S etter en periode på 17 år.Se mere
9. november 2004Mogens Hjort Hansen forlater styretA/S HVIDKÆRMogens Hjort Hansen forlater styret for A/S HVIDKÆR etter en periode på 19 år.Se mere
9. november 2004Mogens Hjort Hansen forlater ledelsenM.H. HOLDING A/SMogens Hjort Hansen forlater ledelsen for M.H. HOLDING A/S etter en periode på 17 år.Se mere
9. november 2004Mogens Hjort Hansen forlater ledelsenA/S HVIDKÆRMogens Hjort Hansen forlater ledelsen for A/S HVIDKÆR etter en periode på 19 år.Se mere
2. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortA/S HVIDKÆRA/S HVIDKÆR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Mogens Hjort Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortM.H. HOLDING A/SM.H. HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Mogens Hjort Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortA-V-N MASKIN A/SA-V-N MASKIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Mogens Hjort Hansen er styreleder.Se mere
16. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortM.H. HOLDING A/SM.H. HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Mogens Hjort Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortA/S HVIDKÆRA/S HVIDKÆR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Mogens Hjort Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2003Regnskap for 2002 offentligjortA-V-N MASKIN A/SA-V-N MASKIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Mogens Hjort Hansen er styreleder.Se mere
30. september 2002Mogens Hjort Hansen forlater styretN-V-A EXPORT A/SMogens Hjort Hansen forlater styret for N-V-A EXPORT A/S etter en periode på 17 år.Se mere
30. september 2002Mogens Hjort Hansen forlater ledelsenN-V-A EXPORT A/SMogens Hjort Hansen forlater ledelsen for N-V-A EXPORT A/S etter en periode på 17 år.Se mere
21. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortN-V-A EXPORT A/SN-V-A EXPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Mogens Hjort Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortM.H. HOLDING A/SM.H. HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Mogens Hjort Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortA/S HVIDKÆRA/S HVIDKÆR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Mogens Hjort Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2002Regnskap for 2001 offentligjortA-V-N MASKIN A/SA-V-N MASKIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 31. desember 2001. Mogens Hjort Hansen er styreleder.Se mere
26. oktober 2001Mogens Hjort Hansen forlater styretA/S T.H.M.T.Mogens Hjort Hansen forlater styret for A/S T.H.M.T. etter en periode på 11 år.Se mere
26. oktober 2001Mogens Hjort Hansen forlater ledelsenA/S T.H.M.T.Mogens Hjort Hansen forlater ledelsen for A/S T.H.M.T. etter en periode på 6 år.Se mere
7. september 2001Regnskap for 2001 offentligjortA-V-N MASKIN A/SA-V-N MASKIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. april. Mogens Hjort Hansen er styreleder.Se mere