6. juniUnderskudd på DKK 90.919 KINGO EILERTSEN ApSKINGO EILERTSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Kingo Eilertsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. juniUnderskudd på DKK 3.721 Kingowood ApSKingowood ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Kingo Eilertsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 91.174 Oksbøl Savværk 2020 ApSOksbøl Savværk 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mogens Kingo Eilertsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2023 · ErhvervplusHar fået røde tal: Kingowood ApS i Esbjerg V går fra overskud til tabFirmaet ledes af direktør Mogens Kingo Eilertsen. Les artikkel
26. april 2023Underskudd på DKK 19.135 Kingowood ApSKingowood ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Kingo Eilertsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. april 2023Overskudd på DKK 647.251 KINGO EILERTSEN ApSKINGO EILERTSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Kingo Eilertsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. april 2023 · ErhvervplusOverskuddet stiger flere gange: Oksbøl Savværk 2020 ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårVirksomheden ledes af direktør Mogens Kingo Eilertsen. Les artikkel
12. april 2023Overskudd på DKK 277.606 Oksbøl Savværk 2020 ApSOksbøl Savværk 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mogens Kingo Eilertsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2023Mogens Kingo Eilertsen forlater styretVilla Blomberg A/SMogens Kingo Eilertsen forlater styret for Villa Blomberg A/S etter en periode på 20 år.Se mere
8. februar 2023Mogens Kingo Eilertsen forlater ledelsenVilla Blomberg A/SMogens Kingo Eilertsen forlater ledelsen for Villa Blomberg A/S etter en periode på 20 år.Se mere
8. februar 2023Endring i eierkretsenVilla Blomberg A/SMogens Kingo Eilertsen er ikke lenger registrert som reell eier av Villa Blomberg A/S.Se mere
8. november 2022Endring i eierkretsenOksbøl Savværk 2020 ApSMogens Kingo Eilertsen øker sitt reelle eierskap av Oksbøl Savværk 2020 ApS.Se mere
8. november 2022Endring i eierkretsenKINGO EILERTSEN ApSMogens Kingo Eilertsen øker sitt reelle eierskap av KINGO EILERTSEN ApS.Se mere
8. november 2022Endring i eierkretsenKingowood ApSMogens Kingo Eilertsen øker sitt reelle eierskap av Kingowood ApS.Se mere
8. november 2022Endring i eierkretsenVilla Blomberg A/SMogens Kingo Eilertsen øker sitt reelle eierskap av Villa Blomberg A/S.Se mere
7. november 2022Jesper Kingo Christensen blir med i styretVilla Blomberg A/SJesper Kingo Christensen erstatter Berit Eilertsen i styret for Villa Blomberg A/S etter en periode på 20 år. Mogens Kingo Eilertsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2022Endring i eierkretsenVilla Blomberg A/SBerit Eilertsen er ikke lenger registrert som reell eier av Villa Blomberg A/S. Mogens Kingo Eilertsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2022AdresseendringKingowood ApSKingowood ApS flytter fra Ærøskøbing til Esbjerg V. Mogens Kingo Eilertsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. august 2022Berit Eilertsen forlater ledelsenKINGO EILERTSEN ApSBerit Eilertsen forlater ledelsen for KINGO EILERTSEN ApS etter en periode på 19 år. Mogens Kingo Eilertsen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. august 2022Mogens Kingo Eilertsen blir adm. direktørKINGO EILERTSEN ApSMogens Kingo Eilertsen blir adm. direktør i KINGO EILERTSEN ApS.Se mere