20. desember 2019Endring i eierkretsenPROKIT ApSMogens Lund Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av PROKIT ApS.Se mere
13. juni 2019Overskudd på DKK 80.572 PROKIT ApSPROKIT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mogens Lund Andersen eier 100% av virksomheten.Se mere
13. juni 2018Overskudd på DKK 127.067 PROKIT ApSPROKIT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mogens Lund Andersen eier 100% av virksomheten.Se mere
28. april 2018AdresseendringPROKIT ApSPROKIT ApS flytter fra Nørager til Støvring. Mogens Lund Andersen eier 100% av virksomheten.Se mere
15. mars 2018Endring i eierkretsenPROKIT ApSMogens Lund Andersen registrert som reell eier av PROKIT ApS.Se mere
5. juni 2015Mogens Lund Andersen forlater styretSCAN INVEST.DK ApSMogens Lund Andersen forlater styret for SCAN INVEST.DK ApS etter en periode på 8 år.Se mere
1. januar 2015Ny bransje: Finansielle holdingselskaberSCAN INVEST.DK A/STidligere bransje: Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram. Mogens Lund Andersen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2014Underskudd på DKK 144.343 SCAN INVEST.DK A/SSCAN INVEST.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Mogens Lund Andersen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2013Overskudd på DKK 486.195 SCAN INVEST.DK A/SSCAN INVEST.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Mogens Lund Andersen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSCAN INVEST.DK A/SSCAN INVEST.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Mogens Lund Andersen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortSCAN INVEST.DK A/SSCAN INVEST.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Mogens Lund Andersen er medlem av styret.Se mere
25. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortSCAN INVEST.DK A/SSCAN INVEST.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Mogens Lund Andersen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortSCAN INVEST.DK A/SSCAN INVEST.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Mogens Lund Andersen er medlem av styret.Se mere
5. mars 2009AdresseendringSCAN INVEST.DK A/SSCAN INVEST.DK A/S endrer adresse. Mogens Lund Andersen er medlem av styret.Se mere
18. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortSCAN INVEST.DK A/SSCAN INVEST.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Mogens Lund Andersen er medlem av styret.Se mere
26. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortSCAN INVEST.DK A/SSCAN INVEST.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Mogens Lund Andersen er medlem av styret.Se mere
12. mars 2007Mogens Lund Andersen blir med i styretSCAN INVEST.DK A/SMogens Lund Andersen blir med i styret for SCAN INVEST.DK A/S.Se mere
15. mai 1997Mogens Lund Andersen forlater ledelsenKUMO MØBELFORRETNING HOLSTEBRO A/SMogens Lund Andersen forlater ledelsen for KUMO MØBELFORRETNING HOLSTEBRO A/S etter en periode på 3 år.Se mere
14. mai 1997Ivan Søndergaard Kjeldsen blir med i styretKUMO MØBELFORRETNING HOLSTEBRO A/SIvan Søndergaard Kjeldsen erstatter Mogens Lund Andersen i styret for KUMO MØBELFORRETNING HOLSTEBRO A/S etter en periode på 3 år.Se mere
14. mai 1997Ivan Søndergaard Kjeldsen blir med i ledelsenKUMO MØBELFORRETNING HOLSTEBRO A/SIvan Søndergaard Kjeldsen blir med i ledelsen for KUMO MØBELFORRETNING HOLSTEBRO A/S. Mogens Lund Andersen er medlem af ledelsen.Se mere