KAPITALFORMIDLINGSSELSKABET AF 1/11 1993 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Mogens Meisler er medlem av styret.
Erik Dalby Hansen erstatter Jens Pridal som styreleder hos KAPITALFORMIDLINGSSELSKABET AF 1/11 1993 A/S etter en periode på 9 år. Mogens Meisler er fortsatt styremedlem.
KAPITALFORMIDLINGSSELSKABET AF 1/11 1993 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Mogens Meisler er medlem av styret.
Ove Christian Alstrup forlater styret for KAPITALFORMIDLINGSSELSKABET AF 1/11 1993 A/S etter en periode på 2 år. Mogens Meisler er fortsatt styremedlem.
KAPITALFORMIDLINGSSELSKABET AF 1/11 1993 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Mogens Meisler er medlem av styret.
Erik Dalby Hansen erstatter Fritz Krum i styret for SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE etter en periode på 2 år. Mogens Meisler er fortsatt nestleder i styret.
Bent Jørgen Dyrstad Olsen erstatter Benny Schwartz i ledelsen for SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE etter en periode på 3 måneder. Mogens Meisler er nestleder i styret.
KAPITALFORMIDLINGSSELSKABET AF 1/11 1993 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Mogens Meisler er medlem av styret.
Benny Schwartz erstatter Benny Gade Ellesøe i ledelsen for SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE etter en periode på 3 år. Mogens Meisler er nestleder i styret.