27. desember 2023Overskudd på DKK 878.297 JØRGEN MØLLER, KYSE ApSJØRGEN MØLLER, KYSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mogens Møller er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2023Overskudd på DKK 868.707 Harrested Skovvej Holding ApSHarrested Skovvej Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mogens Møller eier 29,6% av virksomheten.Se mere
27. desember 2023Underskudd på DKK 5.931 Harrested Maskinudlejning ApSHarrested Maskinudlejning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mogens Møller eier 29,6% av virksomheten.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenJØRGEN MØLLER, KYSE ApSMogens Møller registrert som reell eier av JØRGEN MØLLER, KYSE ApS.Se mere
29. desember 2022Overskudd på DKK 234.214 Harrested Maskinudlejning ApSHarrested Maskinudlejning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mogens Møller eier 29,6% av virksomheten.Se mere
29. desember 2022Overskudd på DKK 4,0 mio.JØRGEN MØLLER, KYSE ApSJØRGEN MØLLER, KYSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mogens Møller er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2022Overskudd på DKK 4,2 mio.Harrested Skovvej Holding ApSHarrested Skovvej Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mogens Møller eier 29,6% av virksomheten.Se mere
15. mars 2022Endring i eierkretsenHarrested Maskinudlejning ApSMogens Møller registrert som reell eier av Harrested Maskinudlejning ApS.Se mere
15. mars 2022Endring i eierkretsenJØRGEN MØLLER, KYSE ApSJørgen Møller reduserer sitt reelle eierskap av JØRGEN MØLLER, KYSE ApS. Mogens Møller er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2022Endring i eierkretsenHarrested Skovvej Holding ApSMogens Møller øker sitt reelle eierskap av Harrested Skovvej Holding ApS.Se mere
28. november 2021Overskudd på DKK 906.826 Harrested Skovvej Holding ApSHarrested Skovvej Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mogens Møller eier 25% av virksomheten.Se mere
28. november 2021Overskudd på DKK 395.045 JØRGEN MØLLER, KYSE ApSJØRGEN MØLLER, KYSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mogens Møller er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 537.622 JØRGEN MØLLER, KYSE ApSJØRGEN MØLLER, KYSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mogens Møller er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 1,1 mio.Harrested Skovvej Holding ApSHarrested Skovvej Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mogens Møller eier 25% av virksomheten.Se mere
27. november 2020Mogens Møller blir med i ledelsenJØRGEN MØLLER, KYSE ApSMogens Møller blir med i ledelsen for JØRGEN MØLLER, KYSE ApS.Se mere
27. november 2020Nytt navn: JØRGEN MØLLER, KYSE ApSJØRGEN MØLLER. KYSE ApSJØRGEN MØLLER. KYSE ApS skifter navn til JØRGEN MØLLER, KYSE ApS. Mogens Møller er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2020Endring i eierkretsenHarrested Skovvej Holding ApSMogens Møller øker sitt reelle eierskap av Harrested Skovvej Holding ApS.Se mere
31. desember 2019Endring i eierkretsenBdr Møller Kyse I/SMogens Møller er ikke lenger registrert som reell eier av Bdr Møller Kyse I/S.Se mere
29. november 2019Underskudd på DKK 524.158 Harrested Skovvej Holding ApSHarrested Skovvej Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mogens Møller eier 13,3% av virksomheten.Se mere
30. november 2018Overskudd på DKK 354.870 Harrested Skovvej Holding ApSHarrested Skovvej Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mogens Møller eier 13,3% av virksomheten.Se mere